EP3388092 - BINDEGEWEBE, WIE KNOCHEN, DENTIN ODER ZELLSTOFF, REGENERATIVES MATERIAL MIT KALZIUMSILIKAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Septodont ou Septodont SAS ou Specialites Septodont 58 Rue du Pont de Créteil 94100 Saint Maur des Fossés / FR | Für alle benannten Staaten Université Paris Descartes - Paris V 12, rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris / FR | Für alle benannten Staaten INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 101 rue de Tolbiac 75654 Paris Cedex 13 / FR | Für alle benannten Staaten UNIVERSITÈ PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 (UPMC) 4 place Jussieu 75005 Paris / FR | [2018/42] | Erfinder | 01 /
BERES, Fleur 24 rue Palouzie 93400 Saint-Ouen / FR | 02 /
RICHARD, Gilles 32 rue Edouard Branly 91560 Crosne / FR | 03 /
DESSOMBZ, Arnaud 40 rue Curial 75019 Paris / FR | 04 /
SIMON, Stéphane 280 Sente des Forrières 76230 Bois Guillaume / FR | 05 /
ISAAC, Juliane 21 rue de l'Evangile 75018 Paris / FR | [2018/42] | Vertreter | Icosa 83 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris / FR | [2018/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17305444.6 | 13.04.2017 | [2018/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3388092 | Datum: | 17.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.10.2017 | Klassifikation | IPC: | A61L27/44 | [2018/42] | CPC: |
A61L27/446 (EP);
A61L2430/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BINDEGEWEBE, WIE KNOCHEN, DENTIN ODER ZELLSTOFF, REGENERATIVES MATERIAL MIT KALZIUMSILIKAT | [2018/42] | Englisch: | CONNECTIVE TISSUES, SUCH AS BONE, DENTIN OR PULP, REGENERATIVE MATERIAL COMPRISING CALCIUM SILICATE | [2018/42] | Französisch: | TISSUS CONJONCTIFS, TEL QUE L'OS, LA DENTINE OU LA PULPE, MATÉRIAU RÉGÉNÉRATIF COMPRENANT DU SILICATE DE CALCIUM | [2018/42] | Prüfungsverfahren | 18.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/42] | 28.05.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/42] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2019 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2017031906 (UNIV SOUTH CHINA TECH [CN]) [A] 1-15 * the whole document * | [I] - A.L. OLIVEIRA ET AL, "Biomimetic Coating of Starch Based Polymeric Foams Produced by a Calcium Silicate Based Methodology", KEY ENGINEERING MATERIALS, (20030101), vol. 240-242, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.240-242.101, pages 101 - 104, XP055411096 [I] 1-15 * abstract * * Materials & Methods; page 102 * * Conclusions; page 104 * DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.240-242.101 | vom Anmelder | EP0555807 | US6214048 | WO0045871 | WO2008076671 |