EP3461394 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ANPASSEN DES VISUELLEN UND/ODER VISUELL-MOTORISCHEN VERHALTENS EINER PERSON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 01.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.02.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.03.2020 [2020/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Essilor International 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont / FR | Für alle benannten Staaten Université de Montréal 2900 Rue Edouard-Montpetit Montréal, QC H3T 1J4 / CA | [2019/21] |
Frühere [2019/14] | Für alle benannten Staaten Essilor International 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont / FR | ||
Für alle benannten Staaten Université de Montréal 2900 Rue Edouard-Montpetit Montréal, QC H3T 1J4 / CA | |||
Für alle benannten Staaten Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont / FR | Erfinder | 01 /
DROBE, Björn ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique) 147 rue de Paris 94220 CHARENTON-LE-PONT / FR | 02 /
FAUBERT, Jocelyn c/o Université de Montreal 2900 boulevard Edouard-Montpetit Montréal, Québec H3T 1J4 / CA | 03 /
GIRAUDET, Guillaume ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique) 147 rue de Paris 94220 CHARENTON-LE-PONT / FR | [2019/14] | Vertreter | Cabinet Novitech 188 Grande rue Charles de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne / FR | [2019/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17306314.0 | 02.10.2017 | [2019/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3461394 | Datum: | 03.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.01.2018 | Klassifikation | IPC: | A61B3/00 | [2019/14] | CPC: |
A61B3/0091 (EP,KR);
A61B3/0025 (EP,KR);
A61H5/00 (US);
A61H5/005 (KR);
A61B3/02 (US);
A61H2201/5007 (US);
A61H2201/5043 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/14] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ANPASSEN DES VISUELLEN UND/ODER VISUELL-MOTORISCHEN VERHALTENS EINER PERSON | [2019/14] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR ADAPTING THE VISUAL AND/OR VISUAL-MOTOR BEHAVIOUR OF A PERSON | [2019/14] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME PERMETTANT D'ADAPTER LE COMPORTEMENT VISUEL ET/OU VISUEL-MOTEUR D'UNE PERSONNE | [2019/14] | Prüfungsverfahren | 05.10.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/11] | 17.10.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2019 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2003075783 (MASUNAGA OPTICAL MFG CO LTD, et al) [A] 1-15* the whole document *; | [X]WO2015124574 (ESSILOR INT [FR]) [X] 13-15 * abstract * * page 1, line 25 - page 2, line 6 * * page 8, line 14 - page 9, line 3 * * page 13, lines 8-07 * * page 14, lines 10-17 * * page 15, lines 6-17 *; | [A]WO2017144933 (ESSILOR INT (COMPAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE) [FR]) [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | US2010002191 | WO2016055265 |