EP3470172 - VERFAHREN ZUR OPTIMIERUNG EINES TRÄGERMATERIALS FÜR EINE OPERATION ZUR BESCHICHTUNG EINES LINSENROHLINGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.10.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 15.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.06.2023 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 19.07.2023 [2023/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Essilor International 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont / FR | [2019/16] | Erfinder | 01 /
PIRAUBE, Sébastien Essilor International C/O Essilor of America, Inc. 13555 N.Stemmons Freeway DALLAS, TX Texas 75234 / US | 02 /
BULTEZ, Xavier Essilor International C/O Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) 147 rue de Paris 94220 CHARENTON-LE-PONT / FR | 03 /
MOINE, Jérome Essilor International C/O Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) 147 rue de Paris 94220 CHARENTON-LE-PONT / FR | [2019/16] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2020/38] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2019/16] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17306388.4 | 13.10.2017 | [2019/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3470172 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3470172 | Datum: | 16.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2018 | Klassifikation | IPC: | B24B13/005, B24B9/14 | [2019/16] | CPC: |
B24B13/0055 (EP,US);
B24B9/146 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] |
Frühere [2019/16] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR OPTIMIERUNG EINES TRÄGERMATERIALS FÜR EINE OPERATION ZUR BESCHICHTUNG EINES LINSENROHLINGS | [2019/16] | Englisch: | METHOD OF OPTIMIZING A SUPPORT MATERIAL FOR AN OPERATION OF SURFACING OF A LENS BLANK | [2019/16] | Französisch: | PROCÉDÉ D'OPTIMISATION D'UN MATÉRIAU DE SUPPORT POUR UNE OPÉRATION DE SURFAÇAGE D'UNE ÉBAUCHE DE LENTILLE | [2019/16] | Prüfungsverfahren | 17.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/48] | 17.10.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.07.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 21.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.08.2020 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 10.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.10.2017 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | DK | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | ES | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | IT | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SE | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | TR | 16.09.2020 | NL | 23.09.2020 | IE | 13.10.2020 | LU | 13.10.2020 | BE | 31.10.2020 | CH | 31.10.2020 | LI | 31.10.2020 | BG | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | [2023/29] |
Frühere [2022/33] | HU | 13.10.2017 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
MT | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
IE | 13.10.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 13.10.2017 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MT | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
TR | 16.09.2020 | ||
IE | 13.10.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
IT | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 13.10.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
IE | 13.10.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
DK | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
CH | 31.10.2020 | ||
LI | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
LU | 13.10.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
ES | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2015000758 (ESSILOR INTERNAT CIE GÉNÉRALE D OPTIQUE [FR]) [A] 1-14* the whole document * |