EP3402044 - PERMANENTMAGNETMODULE UND VERFAHREN ZU DEREN PRODUZIEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.05.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten GE Renewable Technologies Wind B.V. Bergschot 69/2 4817 PA Breda / NL | [2018/46] | Erfinder | 01 /
Bueno de Santiago, Adrian C. Sardenya, 48 Escalera B, 5º-1º 08005 Barcelona / ES | 02 /
Urresty, Julio César C. Londres, 12, esc. A, 4º 1ª 08029 Barcelona / ES | [2018/46] | Vertreter | de Rooij, Mathieu Julien, et al Bardehle Pagenberg S.L. Avenida Diagonal 598, 3° 1ª 08021 Barcelona / ES | [N/P] |
Frühere [2018/46] | ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen Plaza Catalunya, 1 2nd floor 08002 Barcelona / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17382260.2 | 10.05.2017 | [2018/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3402044 | Datum: | 14.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2017 | Klassifikation | IPC: | H02K1/27, H02K1/28 | [2018/46] | CPC: |
H02K1/278 (EP,US);
H02K1/2766 (EP);
H02K1/2791 (EP,US);
H02K1/28 (EP);
H02K2213/03 (EP);
H02K2213/12 (EP);
H02K7/1838 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/25] |
Frühere [2018/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PERMANENTMAGNETMODULE UND VERFAHREN ZU DEREN PRODUZIEREN | [2018/46] | Englisch: | MAGNET MODULE AND METHOD OF MANUFACTURING SAME | [2018/46] | Französisch: | MODULE À AIMANTS PERMANENTS ET MÉTHODE DE FABRICATION SEMBLABLE | [2018/46] | Prüfungsverfahren | 09.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.05.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/25] | 14.05.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.11.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE102004031329 (KLINGER FRIEDRICH [DE]) [X] 1,2,13-15 * paragraph [0040] - paragraph [0049]; figures 3-7 *; | [A]US2007090708 (TAKAHASHI MASAKATSU [JP], et al) [A] 1-15; | [XY]WO2007063370 (HIGH TECHNOLOGY INVESTMENTS B [NL], et al) [X] 1,6,13-15 * paragraph [0008] - paragraph [0012]; figures 1-3 * [Y] 7; | [A]EP2506400 (CONVERTEAM TECHNOLOGY LTD [GB])[A] 1-15; | [X]WO2013145684 (TOSHIBA MITSUBISHI ELEC INC [JP]) [X] 1,3-5,13-15 * abstract *; | [X]US2013270954 (ERD LUDWIG [DE], et al) [X] 1,3-5,8,13-15 * paragraph [0045]; figures 2,3,6 *; | [Y]EP2658095 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 8-12 * paragraph [0017] - paragraph [0026]; figures 1-4 *; | [Y]EP2712060 (ALSTOM WIND SLU [ES]) [Y] 7 * abstract *; | [XY]US2016218574 (MUNDHAS MARCEL [DE]) [X] 1,3-5,13-15 * paragraph [0030] - paragraph [0035]; figures 1-6 * [Y] 8-12 |