EP3405212 - IMPFSTOFFE GEGEN KREBS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2018/48] | KREBSIMPFSTOFFE | ||
[2020/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.10.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.07.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017 / US | [2018/48] | Erfinder | 01 /
BINDER, Joseph John 12282 Cornwallis Square San Diego, CA 92128 / US | 02 /
CHO, Helen Kim 4127 Twilight Ridge San Diego, CA 92130 / US | 03 /
COCKLE, Paul Jason 126 Redwood Road San Anselmo, CA 94960 / US | 04 /
FALCONER, Derek John 4651 Torrey Circle Apt. K302 San Diego, CA 92130 / US | 05 /
GURU, Siradanahalli 10515 Abalone Landing Terrace San Diego, CA 92130 / US | 06 /
JOOSS, Karin Ute 3712 Garden Lane San Diego, CA 92106 / US | 07 /
MARTINIC, Marianne Marcela Andrea 8623 Via Mallorca Unit C La Jolla, CA 92037 / US | 08 /
WILLS, Kenneth Nelson 7806 Via Opuntia Carlsbad, CA 92009 / US | [2018/48] | Vertreter | Pfizer European Patent Department 23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 / FR | [2018/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17702951.9 | 16.01.2017 | [2018/48] | WO2017IB50229 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662280636P | 19.01.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662280636 P | US201662419190P | 08.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662419190 P | [2018/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017125844 | Datum: | 27.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3405212 | Datum: | 28.11.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.07.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3405212 | Datum: | 08.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.07.2017 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00 | [2018/48] | CPC: |
A61K39/0011 (EP,IL,RU,US);
A61K39/00 (EP,IL,RU,US);
A61K40/4257 (KR);
A61K31/711 (EP,IL,US);
A61K39/001157 (EP,IL,RU,US);
A61K39/00117 (EP,IL,RU,US);
A61K45/06 (KR);
A61K48/005 (IL,US);
A61P1/18 (EP);
A61P15/00 (EP);
A61P35/00 (EP,IL,KR);
A61P37/04 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07K14/4727 (KR);
C12N15/62 (EP,IL,US);
A61K2039/53 (EP,IL,KR,US);
A61K2039/57 (IL,US);
A61K2039/575 (IL,KR,US);
A61K2039/585 (IL,KR,US);
A61K2039/70 (IL,KR,US);
A61K2039/812 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPFSTOFFE GEGEN KREBS | [2020/04] | Englisch: | CANCER VACCINES | [2018/48] | Französisch: | VACCINS CONTRE LE CANCER | [2020/04] |
Frühere [2018/48] | KREBSIMPFSTOFFE | ||
Frühere [2018/48] | VACCINS ANTICANCÉREUX | Eintritt in die regionale Phase | 20.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/48] | 20.08.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.05.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.05.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20175571.7 / EP3733201 | Einspruch (Einsprüche) | 09.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | AL | 08.07.2020 | |
CY | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 08.07.2020 | |
CY | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 08.07.2020 | |
EE | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
EE | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
Frühere [2021/22] | EE | 08.07.2020 | |
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
Frühere [2021/12] | HR | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
Frühere [2021/07] | LT | 08.07.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]WO2013025972 (GLOBEIMMUNE INC [US], et al); | vom Anmelder | EP0187702 | US4603112 | US4769330 | WO8901973 | WO9011092 | WO9014837 | US5017487 | WO9115501 | US5091309 | US5217879 | US5219740 | US5283185 | US5288641 | WO9526356 | US5527928 | EP0735898 | US5580859 | US5589466 | US5591624 | EP0761231 | US5688688 | US5716613 | US5716826 | US5716832 | EP0835318 | US5789245 | WO9837919 | WO9840100 | US5814482 | US5817491 | WO9852581 | US5843723 | WO9855495 | US5851529 | WO9857659 | WO9911241 | WO9944636 | WO9952549 | WO0056358 | WO0062800 | WO0114424 | WO0121207 | WO0121152 | WO03041070 | US6682736 | WO2005071093 | US7387882 | WO2010005958 | WO2010086189 | US8088803 | WO2015063647 | WO2015173764 | US2015329525 |