|
14.09.2022 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.11.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.10.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.09.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.09.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.09.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
29.09.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
29.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.05.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.05.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
19.05.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.05.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
65 |
|
19.05.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
65 |
|
13.01.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.01.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
13.01.2021 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.01.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
13.01.2021 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.01.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.01.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
17.11.2020 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.11.2020 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.07.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.07.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.06.2020 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2019 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
15.03.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
15.03.2019 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
15.03.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2019 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2018 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.09.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.08.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
23.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2018 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
15.06.2018 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
30.08.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
78 |
|
10.08.2017 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.08.2017 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
62 |
|
09.05.2017 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
08.05.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
08.05.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
08.05.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
02.03.2017 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.02.2017 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.02.2017 |
Anlage |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
13.02.2017 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
13.02.2017 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
41 |
|
13.02.2017 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
13 |
|
13.02.2017 |
Gebührenberechnungsblatt für internationale Anmeldung |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
13.02.2017 |
Mitteilung über die Zahlung vorgeschriebener Gebühren (Kopie für ISA/EP) |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
13.02.2017 |
Mitteilung des internationalen Aktenzeichens und des internationalen Anmeldedatums (Kopie für ISA/EP) |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.02.2017 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |