EP3443774 - MIGRATION EINER LOKALEN GATEWAY-FUNKTION IN ZELLULAREN NETZWERKEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.09.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.06.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.01.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.10.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 29.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/08] | Erfinder | 01 /
HAMPEL, Karl Georg 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 02 /
PARK, Vincent Douglas 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 03 /
CHENG, Hong 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 04 /
HORN, Gavin Bernard 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | [2019/08] | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/43] |
Frühere [2019/08] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17712325.4 | 06.03.2017 | [2019/08] | WO2017US20970 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662322096P | 13.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662322096 P | US201615266733 | 15.09.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615266733 | [2019/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017180262 | Datum: | 19.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3443774 | Datum: | 20.02.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.10.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3443774 | Datum: | 27.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.10.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W36/00, H04W12/04 | [2019/08] | CPC: |
H04W36/0011 (EP,US);
H04L12/2801 (US);
H04W36/0016 (US);
H04W36/0061 (US);
H04W36/0066 (EP,US);
H04W76/12 (EP,US);
H04W36/125 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIGRATION EINER LOKALEN GATEWAY-FUNKTION IN ZELLULAREN NETZWERKEN | [2019/08] | Englisch: | MIGRATION OF LOCAL GATEWAY FUNCTION IN CELLULAR NETWORKS | [2019/08] | Französisch: | MIGRATION D'UNE FONCTION DE PASSERELLE LOCALE DANS DES RÉSEAUX CELLULAIRES | [2019/08] | Eintritt in die regionale Phase | 11.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.07.2017 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/08] | 11.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.05.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.03.2017 | AL | 27.10.2021 | AT | 27.10.2021 | CY | 27.10.2021 | CZ | 27.10.2021 | DK | 27.10.2021 | EE | 27.10.2021 | ES | 27.10.2021 | FI | 27.10.2021 | HR | 27.10.2021 | IT | 27.10.2021 | LT | 27.10.2021 | LV | 27.10.2021 | MC | 27.10.2021 | MK | 27.10.2021 | NL | 27.10.2021 | PL | 27.10.2021 | RO | 27.10.2021 | RS | 27.10.2021 | SE | 27.10.2021 | SI | 27.10.2021 | SK | 27.10.2021 | SM | 27.10.2021 | BG | 27.01.2022 | NO | 27.01.2022 | GR | 28.01.2022 | IS | 27.02.2022 | PT | 28.02.2022 | IE | 06.03.2022 | LU | 06.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | [2024/22] |
Frühere [2024/20] | HU | 06.03.2017 | |
AL | 27.10.2021 | ||
AT | 27.10.2021 | ||
CY | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 06.03.2017 | |
AL | 27.10.2021 | ||
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
IT | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
IE | 06.03.2022 | ||
LU | 06.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SI | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 27.10.2021 | |
AT | 27.10.2021 | ||
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 27.10.2021 | |
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
MC | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 27.10.2021 | |
CZ | 27.10.2021 | ||
DK | 27.10.2021 | ||
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SK | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 27.10.2021 | |
EE | 27.10.2021 | ||
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RO | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
SM | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
NO | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
NL | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
SE | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
GR | 28.01.2022 | ||
IS | 27.02.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 27.10.2021 | |
ES | 27.10.2021 | ||
FI | 27.10.2021 | ||
HR | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
LV | 27.10.2021 | ||
PL | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
PT | 28.02.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 27.10.2021 | |
FI | 27.10.2021 | ||
LT | 27.10.2021 | ||
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 27.10.2021 | |
RS | 27.10.2021 | ||
BG | 27.01.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 27.01.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2010322163 (BHALLA RAJESH [US], et al); | [XI]US2011200010 (HU SHUHUI [CN], et al); | [A]US2014064249 (LEE CHUL-KI [KR], et al); | [I]WO2014090012 (ZTE CORP [CN]) |