EP3423296 - ELEMENT FÜR REIFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.01.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.09.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technium AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen / NO | [2019/13] |
Frühere [2019/02] | Für alle benannten Staaten Technium AS c/o Innovasjonssenter Gløshaugen Richard Birkelandsvei 2 B 7491 Trondheim / NO | Erfinder | 01 /
AMUNDSEN, Paul Magne Gautesvei 12A N-1412 Sofiemyr / NO | 02 /
ANDENES, Sigmund Frederik Stangs gt.4B N-0272 Oslo / NO | [2020/13] |
Frühere [2019/02] | 01 /
AMUNDSEN, Paul Magne Gautesvei 12A N-1412 Sofiemyr / NO | ||
02 /
ANDENES, Sigmund St. Olavsgate 2 N-7012 Trondheim / NO | Vertreter | Acapo AS Edvard Griegs vei 1 5059 Bergen / NO | [N/P] |
Frühere [2019/02] | Acapo AS P.O. Box 1880 Nordnes 5817 Bergen / NO | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17714032.4 | 27.02.2017 | [2019/02] | WO2017NO50053 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20160003502 | 29.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201603502 | NO20160000335 | 29.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20160335 | [2019/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017150983 | Datum: | 08.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3423296 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.09.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3423296 | Datum: | 25.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.09.2017 | Klassifikation | IPC: | B60C27/16, B60C27/06, B60C15/02 | [2019/02] | CPC: |
B60C27/063 (EP,KR,US);
B60C15/022 (EP,KR,US);
B60C15/0223 (EP,KR,US);
B60C15/06 (KR);
B60C27/062 (EP,KR,US);
B60C27/16 (EP,KR,US);
B60C2200/12 (EP,KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEMENT FÜR REIFEN | [2019/02] | Englisch: | ELEMENT FOR TYRE | [2019/02] | Französisch: | ÉLÉMENT POUR PNEU | [2019/02] | Eintritt in die regionale Phase | 01.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/02] | 01.10.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.01.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 07.01.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.01.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.02.2020 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 12.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 25.03.2020 | MC | 25.03.2020 | MK | 25.03.2020 | MT | 25.03.2020 | RO | 25.03.2020 | SI | 25.03.2020 | SK | 25.03.2020 | SM | 25.03.2020 | BG | 25.06.2020 | NO | 25.06.2020 | GR | 26.06.2020 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | CY | 25.03.2020 | |
MC | 25.03.2020 | ||
MK | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2023/30] | CY | 25.03.2020 | |
MC | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2021/41] | MC | 25.03.2020 | |
RO | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2021/24] | RO | 25.03.2020 | |
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/49] | RO | 25.03.2020 | |
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/48] | RO | 25.03.2020 | |
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | BG | 25.06.2020 | |
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | NO | 25.06.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US795906 (GARNER HENRY [GB]); | [XY]GB190929614 (BELL THOMAS LAWSON); | [A]GB510999 (JULES BERNARD VERCRUYSSE); | [A]US3260294 (ROSANA CAMPION); | [X]AT392761B (URLEB ALFRED ING [ST], et al); | [A]DE29719314U (BLUMBERG ROLF [DE]) |