|
15.02.2021 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.05.2020 |
Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.04.2020 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.02.2020 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.02.2020 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.02.2020 |
Information über die beabsichtigte Patenterteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
12.02.2020 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.02.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
12.02.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
18 |
|
07.01.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.01.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.01.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.01.2020 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.01.2020 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.01.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.01.2020 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.01.2020 |
Antrag auf Korrektur/Änderung der ab 01.04.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2019 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2019 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
24.09.2019 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
24.09.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
18.07.2019 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.07.2019 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.05.2019 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2019 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.04.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.04.2019 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.04.2019 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2019 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.02.2019 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.02.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.02.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.02.2019 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.12.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.12.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.11.2018 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.11.2018 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.10.2018 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.10.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.10.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.09.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
07.09.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2018 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.07.2018 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.09.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
25.09.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
08.09.2017 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.09.2017 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
06.06.2017 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
01.06.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
01.06.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
01.06.2017 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
11.04.2017 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
28.03.2017 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
28.03.2017 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
28.03.2017 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
13 |
|
28.03.2017 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
28.03.2017 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
28.03.2017 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |