13.09.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] |
27.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
23.06.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.07.2023 [2023/30] |
10.09.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.10.2021 [2021/41] |
14.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.06.2021 [2021/24] |
12.02.2021 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 17.03.2021 [2021/11] |
06.11.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
21.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
21.02.2020 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
12.02.2020 |
Neuer Eintrag: Information über die beabsichtigte Patenterteilung |
|
12.02.2020 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
08.02.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.01.2020 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
14.01.2020 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
14.01.2020 |
Löschung: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
08.01.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
08.01.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
23.09.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
03.05.2019 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
03.05.2019 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
13.04.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
10.04.2019 |
Änderung: Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
22.02.2019 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 27.03.2019 [2019/13] |
20.02.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.12.2018 |
Änderung - Erfinder |
|
07.12.2018 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 09.01.2019 [2019/02] |
07.12.2018 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
07.12.2018 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 09.01.2019 [2019/02] |
09.11.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.10.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.10.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.09.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
07.09.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.09.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.04.2017 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|