EP3426111 - ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM AUFSCHÄUMEN VON MILCH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.09.2017 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Douwe Egberts B.V. Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht / NL | [2019/03] | Erfinder | 01 /
KNIP, Abram Christiaan c/o Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht / NL | 02 /
PATER, Eduard c/o Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht / NL | [2019/03] | Vertreter | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2019/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17715819.3 | 09.03.2017 | [2019/03] | WO2017NL50149 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20162016400 | 09.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 2016400 | [2019/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017155403 | Datum: | 14.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3426111 | Datum: | 16.01.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.09.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3426111 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.09.2017 | Klassifikation | IPC: | A47J31/44, A23F5/26 | [2023/52] | CPC: |
A47J31/4485 (EP,IL,KR,US);
A47J31/4489 (EP,IL,KR,US);
A47J31/44 (IL,RU);
A23F5/26 (EP,IL,US);
A23L2/54 (IL,US);
A47J31/461 (IL,KR);
A47J31/468 (IL,KR);
A47J31/52 (IL,KR,US);
F25D25/005 (IL,US);
A23V2002/00 (IL,US)
(-)
|
Frühere IPC [2019/03] | A47J31/44 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM AUFSCHÄUMEN VON MILCH | [2019/03] | Englisch: | ASSEMBLY AND METHOD FOR FROTHING MILK | [2019/03] | Französisch: | ENSEMBLE ET PROCÉDÉ DE FORMATION DE MOUSSE DE LAIT | [2019/03] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.09.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/03] | 19.09.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.03.2020 | Einwendungen Dritter | 03.09.2021 | Einwendungen Dritter | 10.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2008083941 (STEINER WEGGIS AG [CH], et al) [A] 1-19 * figure 1 *; | [A]EP2294952 (SCHAERER AG [CH]) [A] 1-19 * figure 1 *; | [A]DE202012009074U (EUGSTER FRISMAG AG [CH]) [A] 1-19 * figure 2 *; | [A]DE202012009076U (EUGSTER FRISMAG AG [CH]) [A] 1-19* figure 1 *; | [A]EP2987435 (FRANKE KAFFEEMASCHINEN AG [CH]) [A] 1-19 * figure 3 * | Prüfung | EP1593330 | EP1380243 | WO2008083941 | EP2294952 | DE202012009074U | DE202012009076U | EP2869742 | EP2881019 | EP2881020 | EP2987435 | EP2583036 | vom Anmelder | EP0485350 | WO2008083941 | WO2008120991 | EP2120656 | sonstige | EP1593330 | EP2583036 | EP2881020 | EP2881019 |