Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Validierungsstaat(en) | MA | | MD | | Prüfungsverfahren | 19.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 19.09.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 19.09.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Europäisches Patent erteilt | 01.05.2024 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 16.01.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20180919 | | Datum des Ereignisses: | 16.01.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 16.01.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Datum des Ereignisses: | 12.06.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 12.06.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 09.03.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNTIPA | | Datum des Ereignisses: | 14.12.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 14.12.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 15.09.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Datum des Ereignisses: | 18.04.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: UNKNOWN | | Datum des Ereignisses: | 10.04.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 03.09.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | OBSERVATIONS FILED BY THIRD PARTIES | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNTIPA | | Datum des Ereignisses: | 11.03.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 13.04.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20220310 | | Datum des Ereignisses: | 14.06.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPT-OUT OF THE COMPETENCE OF THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) REGISTERED | Effective DATE: | 20230505 | | Datum des Ereignisses: | 19.12.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 19.12.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 27.12.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A47J 31/44 20060101AFI20231121BHEP | | Datum des Ereignisses: | 27.12.2023 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A23F 5/26 20060101ALI20231121BHEP | | Datum des Ereignisses: | 17.01.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20231220 | | Datum des Ereignisses: | 19.03.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 29.03.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 29.03.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT GRANTED | | Datum des Ereignisses: | 06.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DK T3 | Code Expl.: | +EP PATENT WITH DANISH CLAIMS | Effective DATE: | 20240503 | | Datum des Ereignisses: | 16.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R096 602017081517 DE | Code Expl.: | +DPMA PUBLICATION OF MENTIONED EP PATENT GRANT | | Datum des Ereignisses: | 15.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH EP | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT TAKES EFFECT AS A NATIONAL PATENT IN CH/LI | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG IE FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENTS GRANTED DESIGNATING IRELAND | | Datum des Ereignisses: | 11.06.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG SE TRGR | Code Expl.: | +TRANSLATION OF GRANTED EP PATENT | | Datum des Ereignisses: | 03.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG NL FP | Code Expl.: | TRANSLATION FOR EP FILED (ENTRY OF EP INTO COUNTRY) | | Datum des Ereignisses: | 26.08.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG LT MG9D | Code Expl.: | -INVALIDATION OF EXTENSION OF EUROPEAN PATENTS | |