EP3642032 - MEHRSCHICHTIGE DEHNFOLIE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.03.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 31.12.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Apeldoorn Flexible Packaging B.V. Laan van Westenenk 11 7336 AZ Apeldoorn / NL | [2020/18] | Erfinder | 01 /
BUIT, Marnix Elmar Gangboord 32 3823 TH Amersfoort / NL | 02 /
ACHTEREEKTE, Frank Reinerus Johannes Klein Wielens 55 7433 EB Schalkhaar / NL | 03 /
SCHUTTERT, Mathijs Reigerstraat 64 7731 ZT Ommen / NL | [2020/18] | Vertreter | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2020/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17734662.4 | 19.06.2017 | [2020/18] | WO2017EP64966 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018233807 | Datum: | 27.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3642032 | Datum: | 29.04.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.12.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.12.2018 | Klassifikation | IPC: | B32B27/08, B32B27/32, B29C47/06, B29C47/56, B29C47/00, B29C55/00 | [2020/18] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B29C48/0018 (EP,US);
B29C48/08 (EP,US);
B29C48/10 (EP,US);
B29C48/18 (US);
B29C48/21 (EP,US);
B29C48/495 (EP,US);
B29C55/00 (EP);
B32B27/327 (EP);
B32B2250/242 (EP);
B32B2250/40 (EP);
B32B2250/42 (EP);
B32B2274/00 (EP);
B32B2307/51 (EP);
B32B2307/518 (EP);
B32B2307/581 (EP);
B32B2307/5825 (EP);
B32B2307/732 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSCHICHTIGE DEHNFOLIE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2020/18] | Englisch: | MULTILAYER STRETCH FILM AND METHOD OF PRODUCING THE SAME | [2020/18] | Französisch: | FILM ÉTIRABLE MULTICOUCHE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2020/18] | Eintritt in die regionale Phase | 20.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/18] | 20.01.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.07.2020 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   08.10.2020 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5976682 (EICHBAUER GEORGE [US]) [A] 1-35 * claim - *; | [XI]WO0149487 (MOBIL OIL CORP [US]) [X] 1,26 * page 3, line 6 - line 13 * * page 4, line 19 - line 22 * * page 5, line 8 - line 15 * * page 9, line 5 - line 15 * * claim - * [I] 2-25,27-35; | [A]US6265055 (SIMPSON DAVID [US], et al) [A] 1-35 * claim - *; | [A]WO2004060672 (TORAY PLASTICS AMERICA INC [US]) [A] 1-35 * example -; claim - *; | [A]US2009087648 (LEE MARK S [US]) [A] 1-35* claim - *; | [XI]US2013095338 (LU PANG-CHIA [US]) [X] 1,4,6,7,26 * paragraphs [0012] , [0017] , [0027] , [0044] , [0057] , [0062] , [0063] , [0065]; claim - * [I] 2,3,5,8-25,27-35; | [A]WO2013081742 (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC [US]) [A] 1-35 * example -; claim - * |