EP3484339 - ADAPTER FÜR MEHRERE ARTEN VON ENDOSKOPEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.04.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.01.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 04.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.01.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 17.02.2021 [2021/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cook Medical Technologies LLC 750 North Daniels Way Bloomington, IN 47404 / US | [2019/21] | Erfinder | 01 /
BENN, Niall 6 Coolbawns Meadows Castleconnell County Limerick / IE | 02 /
COLLINS, Aaron Ballinaguille Croagh County Limerick / IE | 03 /
CLANCY, Michael S. 31 Oakfield Monaleen County Limerick / IE | [2019/21] | Vertreter | Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2019/21] | Simpson, Tobias Rutger, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17743148.3 | 12.07.2017 | [2019/21] | WO2017US41674 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662361816P | 13.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662361816 P | [2019/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018013660 | Datum: | 18.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3484339 | Datum: | 22.05.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.01.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.01.2018 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00 | [2019/21] | CPC: |
A61B1/00128 (EP,KR,US);
A61B1/00121 (KR,US);
A61B1/00137 (EP,KR,US);
A61B1/00006 (KR);
A61B1/00114 (KR,US);
A61B1/00133 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADAPTER FÜR MEHRERE ARTEN VON ENDOSKOPEN | [2019/21] | Englisch: | ADAPTOR FOR MULTIPLE TYPES OF ENDOSCOPE | [2019/21] | Französisch: | ADAPTATEUR POUR MULTIPLES TYPES D'ENDOSCOPE | [2019/21] | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/21] | 24.01.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.09.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.01.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2006276688 (SURTI VIHAR C [US]) [X] 1,14 * figure 8 *; | [I]US2009088600 (MELOUL RAPHAEL [IL]) [I] 1,5-14,16-20* figure 4 *; | [X]US2016121095 (MAURICE JR DANIEL G [US]) [X] 1-4,14,15 * figure 6 * |