EP3413986 - AERODYNAMISCHES SPIELZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.11.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.07.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.08.2023 [2023/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ninbee APS Wildersgade 46 B 2. 1408 København K / DK | [2018/51] | Erfinder | 01 /
ERNST, Christian Prinsessegade 58 2tv 1422 København K / DK | 02 /
NIELSEN, Roy Kulsviertoften 33 2800 Kgs Lyngby / DK | [2018/51] | Vertreter | Patrade A/S Ceresbyen 75 8000 Aarhus C / DK | [N/P] |
Frühere [2018/51] | Olesen, Birthe Bjerregaard Patrade A/S Ceresbyen 75 8000 Aarhus C / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17749907.6 | 10.02.2017 | [2018/51] | WO2017DK50037 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20160070078 | 12.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 201670078 | [2018/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017137052 | Datum: | 17.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3413986 | Datum: | 19.12.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.08.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | XN | 17.08.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2019 | Klassifikation | IPC: | A63B65/00, A63H33/18 | [2019/35] | CPC: |
A63H33/18 (EP,DK);
A63B65/00 (DK);
A63B2225/01 (EP)
|
Frühere IPC [2018/51] | A63B65/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AERODYNAMISCHES SPIELZEUG | [2018/51] | Englisch: | AN AERODYNAMIC TOY | [2018/51] | Französisch: | JOUET AÉRODYNAMIQUE | [2018/51] | Eintritt in die regionale Phase | 17.08.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 17.08.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.08.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.08.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/51] | 22.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/34] | 19.04.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/34] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 22.06.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.06.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.07.2020 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil nicht der Wunsch geäußert wurde, die Anmeldung aufrechtzuerhalten | 22.06.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.06.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.07.2020 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3948523 (MICHAEL HENRY G) [X] 1,3-9 * figures 1-5 * [A] 2,10-15; | [XA]US5259802 (YANG MING-TUNG [TW]) [X] 1,3,5-12 * figure - * [A] 2,4,13-15; | [XA]US5536195 (STAMOS BRYAN W [US]) [X] 1,3,5-9,11 * figure - *[A] 2,4,10,12-15; | [XA]US5800236 (JOUN DAVIE [TW]) [X] 1-3,5-9,11,13-15 * figure - * [A] 4,10,12; | [XA]US2005239366 (NUCCIO MARK C [US], et al) [X] 1,3-9,11,13-15 * paragraph [0038]; figures 1-3,9-13 * [A] 2,10,12; | [XA]US2012252611 (DEZORDO STEPHEN PATRICK [US], et al) [X] 1-3,5,6,8,11 * figure 3 * [A] 4,7,9,10,12-15; | [XA]US2015328560 (RYBKA THEODORE WESLEY [US]) [X] 1,3,5,6,8,13-15 * figure - * * paragraph [0053] - paragraph [0068] * [A] 2,4,7,9-12 | Internationale Recherche | [A]US3881729 (BLOCK MILTON L, et al) [A] 1, 2, 5, 7, 8 * , see column 4, lines 60-68 and column 5, lines 1-4 and figures. *; | [XA]US4176843 (DEWITT LESLIE JR [US]) [X] 1-3, 5-9, 11 * , see figures. * [A] 4, 10, 12-15; | [XA]US4940441 (NOVINSKY STEVEN [US]) [X] 1-3, 5-9, 11-5 * , see figures and colunm 3, lines 3-9. * [A] 4, 10; | [XA]GB2303311 (PROMOULD LTD [GB]) [X] 1-3, 5-9, 11, 13-15 * , see page 2, line 5-page 3, line 1 and figures. * [A] 4, 10, 12; | [A]US2001024923 (STREIT FRANK [DE]) [A] 1, 2, 5, 7, 8* , see [0026], [0030] and figures. *; | [XA]US2003022587 (CALCO WAYNE A [US]) [X] 1-3, 5-9, 11 * , see figures. * [A] 4, 10, 12-15; | [XA]US2005239366 (NUCCIO MARK C [US], et al) [X] 1-3, 5- 9, 11, 13-15 * , see figures and abstract. * [A] 4, 10, 12; | [XA]US2011130229 (WILLIAMS KEVIN [US]) [X] 1-3, 5-9, 11, 12 * ., see [0029] and figures. * [A] 4, 10, 13-15 |