EP3482227 - MOBILER SENDEEMPFÄNGER ZUR ANLAGENVERFOLGUNG MIT EINEM ENERGIESPARSCHEMA FÜR NETZWERKZUGANG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.09.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | [2020/41] |
Frühere [2019/20] | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario N2K 0A7 / US | Erfinder | 01 /
MULAOSMANOVIC, Jasmin 2200 University Ave. E. Ext. 71608 Waterloo, Ontario N2K 0A7 / CA | 02 /
LOMBARDI, Robert Joseph 186 East 31 Street Hamilton, Ontario L8V 3P5 / CA | 03 /
BERRIZ, Sergio Javier 9440 SW 114 Street Miami, FL 33176 / US | [2019/20] | Vertreter | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Frühere [2019/20] | Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17755336.9 | 02.08.2017 | [2019/20] | WO2017US45084 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615230970 | 08.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615230970 | [2019/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018031337 | Datum: | 15.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3482227 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.02.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3482227 | Datum: | 07.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.02.2018 | Klassifikation | IPC: | G01S19/34, G01S5/02 | [2019/20] | CPC: |
G01S19/34 (EP,US);
H04W64/00 (US);
G01S19/13 (US);
G01S5/02521 (EP,US);
H04L63/10 (US);
H04W52/0245 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/20] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOBILER SENDEEMPFÄNGER ZUR ANLAGENVERFOLGUNG MIT EINEM ENERGIESPARSCHEMA FÜR NETZWERKZUGANG | [2019/20] | Englisch: | MOBILE TRANSCEIVER FOR ASSET TRACKING HAVING A POWER SAVING SCHEME FOR NETWORK ACCESS | [2019/20] | Französisch: | ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MOBILE POUR LE SUIVI DE BIENS AYANT UN SCHÉMA D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUR L'ACCÈS AU RÉSEAU | [2019/20] | Eintritt in die regionale Phase | 06.02.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.02.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.02.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.02.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/20] | 06.02.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.09.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.07.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.08.2017 | AL | 07.10.2020 | AT | 07.10.2020 | CY | 07.10.2020 | CZ | 07.10.2020 | DK | 07.10.2020 | EE | 07.10.2020 | ES | 07.10.2020 | FI | 07.10.2020 | HR | 07.10.2020 | IT | 07.10.2020 | LT | 07.10.2020 | LV | 07.10.2020 | MC | 07.10.2020 | MK | 07.10.2020 | MT | 07.10.2020 | NL | 07.10.2020 | PL | 07.10.2020 | RO | 07.10.2020 | RS | 07.10.2020 | SE | 07.10.2020 | SI | 07.10.2020 | SK | 07.10.2020 | SM | 07.10.2020 | BG | 07.01.2021 | NO | 07.01.2021 | GR | 08.01.2021 | IS | 07.02.2021 | PT | 08.02.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
MK | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 02.08.2017 | |
AL | 07.10.2020 | ||
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 07.10.2020 | |
AT | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/30] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 07.10.2020 | |
RS | 07.10.2020 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 07.10.2020 | |
PT | 08.02.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 07.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2007230420 (BUMILLER GEORGE B [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0062] - paragraph [0066]; figures 5A-5C *; | [A]US2009102660 (EVANS ALLAN M [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0040] - paragraph [0045]; figures 1-4 *; | [XAI]US2009143078 (TU JEROME C [US], et al) [X] 1,18,19,21 * paragraph [0036] - paragraph [0055]; figures 1-4 * [A] 16,17,20,22 [I] 2-15; | [A]US2010250129 (BABITCH DANIEL [US], et al) [A] 1-20* paragraph [0032] - paragraph [0037]; figure 3 *; | [A]US2011116453 (HUANG RONALD KERYUAN [US], et al) [A] 1-22 * paragraph [0024] - paragraph [0035]; figure 4 * |