|
10.08.2022 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.10.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.09.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.08.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.08.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
26.08.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.08.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.04.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.04.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.04.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
31 |
|
28.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.04.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
31 |
|
19.08.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.08.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.08.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2020 |
Antrag auf Korrektur/Änderung der ab 01.04.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.08.2020 |
Antrag auf Korrektur/Änderung der ab 01.04.2012 versandten vorgeschlagenen Fassung zur Erteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2020 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.04.2020 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
16.04.2020 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
30 |
|
16.04.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.04.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
30 |
|
26.11.2019 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
37 |
|
26.11.2019 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
26.11.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.10.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.10.2019 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.10.2019 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.05.2019 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.05.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
20.05.2019 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
20.05.2019 |
Übersetzung des Prioritätsbelegs |
Recherche / Prüfung |
29 |
|
05.12.2018 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.11.2018 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.11.2018 |
Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der früheren Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.11.2018 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.11.2018 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.11.2018 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.11.2018 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.10.2018 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.10.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.10.2018 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.10.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
01.10.2018 |
Antwort vom Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.10.2018 |
Übersetzung des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
12.09.2018 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
12.09.2018 |
Über den Berichtigungsantrag wird in der Prüfungsabteilung entschieden |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.09.2018 |
Übersetzung des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
10.09.2018 |
Anfrage beim Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.08.2018 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2018 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
21.08.2018 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
21.08.2018 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
0 |
|
21.08.2018 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
37 |
|
21.08.2018 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.08.2018 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2018 |
Geänderte Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.08.2018 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.07.2018 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.07.2018 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.09.2017 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
32 |
|
31.08.2017 |
Sequenzprotokoll |
Recherche / Prüfung |
0 |
|
31.08.2017 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.08.2017 |
Kopie des übersetzten internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.08.2017 |
Pamphlet der internationalen Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
57 |