EP3425232 - STEUERUNGSVORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EIN DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Isuzu Motors Limited 6-26-1, Minami-Oi Shinagawa-ku Tokyo 140-8722 / JP | [2019/02] | Erfinder | 01 /
TERASHIMA, Koji c/o Isuzu Advanced Engineering Center Ltd 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-0881 / JP | [2019/02] | Vertreter | Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [2019/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17759792.9 | 23.02.2017 | [2019/02] | WO2017JP06796 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20160038791 | 01.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2016038791 | [2019/02] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017150326 | Datum: | 08.09.2017 | Sprache: | JA | [2017/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3425232 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | EN | [2019/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3425232 | Datum: | 08.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 08.09.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.04.2019 | Klassifikation | IPC: | F16H61/12, F16H61/688, F16D48/06 | [2019/18] | CPC: |
F16D48/06 (EP,US);
F16D25/10 (US);
F16D25/063 (US);
F16D48/02 (US);
F16H61/12 (EP,US);
F16H61/688 (EP,US);
F16D2021/0661 (US);
F16D2500/10412 (EP,US);
F16D2500/1045 (EP,US);
F16D2500/30404 (EP,US);
F16D2500/30405 (EP,US);
F16D2500/3111 (EP,US);
F16D2500/50215 (EP,US);
F16D2500/50296 (EP,US);
F16D2500/5102 (EP,US);
F16D2500/5106 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2019/02] | F16D48/02, F16D25/10, F16H61/12, F16H61/688 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERUNGSVORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EIN DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | [2019/02] | Englisch: | CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD FOR DUAL CLUTCH TRANSMISSION | [2019/02] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE POUR UNE TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE | [2019/02] | Eintritt in die regionale Phase | 30.08.2018 | Übersetzung eingereicht | 01.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 01.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/02] | 30.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.01.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.01.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.01.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.02.2017 | AL | 08.04.2020 | AT | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | ES | 08.04.2020 | FI | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | IT | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | NL | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SE | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | IS | 08.08.2020 | PT | 17.08.2020 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 23.02.2017 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MK | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 23.02.2017 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MK | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 23.02.2017 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/41] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
IT | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
ES | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
NL | 08.04.2020 | ||
SE | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1357309 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [A] 1-10 * claim 1 *; | [A]EP1628030 (DAIMLER CHRYSLER CORP [US]) [A] 1-10 * claims 1-4 *; | [A]DE102006051481 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-10 * claims 1-4 *; | [A]US2013282246 (BURTCH JOSEPH B [US]) [A] 1-10* claims 1-3 *; | [A]EP2730814 (ISUZU MOTORS LTD [JP]) [A] 1-10 * claims 1-6 * | Internationale Recherche | [Y]JP2006292055 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 1-10 * , paragraphs [0064] to [0080]; fig. 1 to 4 (Family: none) *; | [Y]JP2009127791 (NISSAN MOTOR) [Y] 1-10 * , paragraphs [0036] to [0045], [0059] to [0060]; fig. 1, 7 (Family: none) *; | [Y]JP2013015185 (ISUZU MOTORS LTD) [Y] 4-5, 9-10* , paragraphs [0042] to [0043], [0046], [0052] to [0053]; fig. 1, 3 & US 2014/0149009 A1 paragraphs [0050] to [0051], [0054], [0060] to [0061]; fig. 1, 3 & WO 2013/005675 A1 & EP 2730814 A1 & CN 103620271 A * | vom Anmelder | JP2011256984 |