EP3439304 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG EINES VIDEOSIGNALS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.01.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.2024 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten KT Corporation 90 Buljeong-ro Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 13606 / KR | [2019/06] | Erfinder | 01 /
LEE, Bae Keun Korea Telecom Research Group 151 Taebong-ro Seocho-gu Seoul 06763 / KR | [2019/06] | Vertreter | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/06] | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17775794.5 | 28.03.2017 | [2019/06] | WO2017KR03357 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20160036841 | 28.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160036841 | KR20160036844 | 28.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160036844 | KR20160036846 | 28.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160036846 | [2019/06] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017171370 | Datum: | 05.10.2017 | Sprache: | KO | [2017/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3439304 | Datum: | 06.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 05.10.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.2020 | Klassifikation | IPC: | H04N19/176, H04N19/12, H04N19/159 | [2019/46] | CPC: |
H04N19/12 (EP,CN,ES,US);
H04N19/61 (KR);
H04N19/105 (CN);
H04N19/11 (KR);
H04N19/119 (CN,KR,US);
H04N19/122 (CN);
H04N19/124 (EP,CN,KR,US);
H04N19/132 (KR);
H04N19/159 (EP,CN,US);
H04N19/176 (EP,CN,KR,US);
H04N19/18 (CN);
H04N19/198 (CN,US);
H04N19/30 (CN,US);
H04N19/39 (CN);
H04N19/426 (CN);
H04N19/428 (CN);
H04N19/50 (CN);
H04N19/593 (KR);
|
Frühere IPC [2019/06] | H04N19/124, H04N19/426, H04N19/105, H04N19/122, H04N19/176, H04N19/18, H04N19/50, H04N19/39, H04N19/119 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG EINES VIDEOSIGNALS | [2019/06] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING VIDEO SIGNAL | [2019/06] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRAITEMENT DE SIGNAL VIDÉO | [2019/06] | Eintritt in die regionale Phase | 17.10.2018 | Übersetzung eingereicht | 17.10.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.10.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 17.10.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.10.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.10.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/06] | 28.08.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]US2014254675 (LEE BAE KEUN [KR], et al) [I] 1-8,10,14,15 * abstract * * paragraph [0115] - paragraph [0119] * * paragraphs [0049] , [ 0074] , [ 0150] * [A] 9; | [X]WO2015053115 (SONY CORP [JP]) [X] 1,9,10,14,15 * abstract *; | [A]US2015229948 (PURI ATUL [US], et al) [A] 1-10,14,15 * abstract ** paragraphs [0117] , [ 0139] *; | [XP]US2016227253 (SATO KAZUSHI [JP]) [XP] 1,9,10,14,15 * paragraph [0136] - paragraph [0140] * * paragraph [0190] - paragraph [0192] * * paragraph [0306] - paragraph [0321] * * paragraphs [0100] , [ 0101] *; | [X] - KIM J ET AL, "Efficient signaling of transform skipping mode", 99. MPEG MEETING; 6-2-2012 - 10-2-2012; SAN JOSÉ; (MOTION PICTURE EXPERT GROUP OR ISO/IEC JTC1/SC29/WG11), (20120205), no. m23134, XP030051659 [X] 1,9,10,14,15 * abstract * * Sections 1, 2, 6 * | Internationale Recherche | [Y]KR20140119823 (KT CORP [KR]) [Y] 1-15 * See paragraphs [0040]-[0042], [0106]-[0126]; claims 1-8; and figures 1, 6-7. *; | [A]KR20150004484 (UNIV SUNGKYUNKWAN RES & BUS [KR]) [A] 1-15 * See paragraphs [0101]-[0106]; and figure 4. *; | [Y]KR20150050559 (CANON KK [JP]) [Y] 1-15 * See paragraphs [0067]-[0080]; claim 3; and figures 3-4. *; | [A]KR20150083826 (SK TELECOM CO LTD [KR]) [A] 1-15 * See paragraphs [0135]-[0148]; claims 1-2; and figure 7. *; | [A]JP2015173505 (SHARP KK) [A] 1-15* See paragraphs [0053]-[0061]; claim 1; and figure 2. * |