EP3525733 - INSERTER FÜR EIN INTRAUTERINPESSAR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 20.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 24.07.2024 [2024/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayer Oy Pansiontie 47 20210 Turku / FI | [2019/34] | Erfinder | 01 /
MIKKONEN, Joonas Kiiskikuja 6 A 1 37550 Lempäälä / FI | 02 /
JALKANEN, Tero Oy Tiilentekijänkatu 3 a B 40 20810 Turku / FI | 03 /
VIRTANEN, Mikko Nuutintie 5 24800 Halikko / FI | 04 /
TJÄDER, Taina Koriston rantatie 31 20760 Piispanristi / FI | 05 /
EL SAYED, Karym Garibaldistraße 28 13158 Berlin / DE | [2019/34] | Vertreter | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein / DE | [2023/26] |
Frühere [2019/34] | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17781124.7 | 10.10.2017 | [2019/34] | WO2017EP75759 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662406650P | 11.10.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662406650 P | [2019/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018069285 | Datum: | 19.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3525733 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.04.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3525733 | Datum: | 28.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.04.2018 | Klassifikation | IPC: | A61F6/14, A61F6/18, A61B90/00 | [2019/34] | CPC: |
A61F6/18 (EP,IL,KR,RU,US);
A61F6/144 (EP,IL,KR,RU,US);
A61B17/42 (IL,KR);
A61B2017/00115 (IL,KR);
A61B2090/062 (EP,IL,KR,US);
A61B2090/0811 (EP,IL,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/34] | Erstreckungsstaaten | BA | 13.05.2019 | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INSERTER FÜR EIN INTRAUTERINPESSAR | [2019/34] | Englisch: | AN INSERTER FOR AN INTRAUTERINE SYSTEM | [2019/34] | Französisch: | INSTRUMENT D'INTRODUCTION POUR SYSTÈME INTRA-UTÉRIN | [2019/34] | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.05.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/34] | 13.05.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | MC | 28.06.2023 | SM | 28.06.2023 | GR | 29.09.2023 | LU | 10.10.2023 | [2024/30] |
Frühere [2024/28] | MC | 28.06.2023 | |
SM | 28.06.2023 | ||
GR | 29.09.2023 | ||
Frühere [2024/08] | SM | 28.06.2023 | |
GR | 29.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | GR | 29.09.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007137304 (KMS MEDICAL LLC [US], et al) [A] 1-9,11,12 * page 20, lines 12-17 *; | [Y]WO2010031900 (BAYER SCHERING PHARMA OY [FI], et al) [Y] 1-9,11,12 * figures and claims *; | [Y]EP2772206 (ETHICON ENDO SURGERY INC [US]) [Y] 1-9,11,12 * [0165], [0185], [0225], [0226] *; | [A]WO2016125176 (TEL HASHOMER MEDICAL RES INFRASTRUCTURE & SERVICES LTD [IL]) [A] 1-9,11,12* [0136], [0219], [0220] // warning indicator 2010 // claims 4, 17, 23, 37, 46 and 54 * | vom Anmelder | WO2010031900 |