EP3288447 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR EXTRAKTION VON KARDIOVASKULÄRER EIGENSCHAFT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 19.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 21.04.2021 [2021/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2018/10] | Erfinder | 01 /
PARK, Sang Yun 364-2303, 6-59, Dongtangongwon-ro 1-gil Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18436 / KR | 02 /
KO, Byung Hoon 1462-1901, 122, Dongtandaerosibeom-gil Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18476 / KR | 03 /
KWON, Yong Joo B-514, 97, Samseong 2-ro Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 17113 / KR | 04 /
KANG, Jae Min 101ho, 45-28, Gomdalrae-ro 57-gil Gangseo-gu Seoul 07740 / KR | 05 /
KIM, Youn Ho 647-1901, 55, Dongtannaru-ro Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18442 / KR | 06 /
NOH, Seung Woo 402-1204, 70, Neuti-ro Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 13611 / KR | 07 /
YOON, Young Zoon 115-3003, 277, Dongtanbanseok-ro Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18447 / KR | [2018/10] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2018/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17792912.2 | 02.05.2017 | [2018/10] | WO2017KR04695 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662331062P | 03.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662331062 P | KR20160149004 | 09.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160149004 | [2018/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017192010 | Datum: | 09.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3288447 | Datum: | 07.03.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.11.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 09.11.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.10.2018 | Klassifikation | IPC: | A61B5/02, A61B5/021, A61B5/024, A61B5/00, A61B5/11 | [2018/44] | CPC: |
A61B5/02007 (EP,KR,US);
A61B5/7278 (US);
A61B5/0004 (US);
A61B5/0075 (KR);
A61B5/02108 (KR);
A61B5/02116 (US);
A61B5/02125 (EP,US);
A61B5/02255 (US);
A61B5/02416 (EP,KR);
A61B5/02438 (EP);
A61B5/1102 (EP);
A61B5/165 (US);
A61B5/681 (EP,KR,US);
A61B5/6824 (EP,KR);
A61B5/6831 (KR);
A61B5/6843 (EP,US);
A61B5/7225 (KR);
A61B5/7239 (EP);
A61B5/742 (US);
A61B2562/0261 (KR);
A61B5/02233 (EP,US);
A61B7/045 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2018/10] | A61B5/02, A61B5/021, A61B5/024, A61B5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR EXTRAKTION VON KARDIOVASKULÄRER EIGENSCHAFT | [2018/10] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR EXTRACTING CARDIOVASCULAR CHARACTERISTIC | [2018/10] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ D'EXTRACTION DE CARACTÉRISTIQUE CARDIOVASCULAIRE | [2018/10] | Eintritt in die regionale Phase | 29.11.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.11.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 29.11.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.11.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.11.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/10] | 29.11.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2015159692 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [X] 1-6,8,9,13-15 * - * [I] 7,10; | US2017027459 [ ] (SHIMUTA TORU [JP]) [ ] * abstract * * paragraph [0086] * * paragraph [0094] - paragraph [0114] * * paragraph [0174] - paragraph [0176] * * figures 2, 10 *; | [XI]US2015109124 (HE DAVID DA [US], et al) [X] 1,2,4-8,13-15 * abstract * * paragraph [0782] - paragraph [0795] * * paragraph [0818] - paragraph [0829] * * figure 32B * [I] 3; | [XI]WO2009125349 (CARDIOSIGNS LTD [IL], et al) [X] 1-4,6-10,13-15 * page 13, line 17 - line 27 * * page 20, line 28 - line 29 * * page 24, line 5 - line 10 * * page 41, line 18 - page 43, line 24 * * page 55, line 11 - line 25 * * figures 2, 7, 16 * [I] 5,11,12 | Internationale Recherche | [A]JP2004321253 (COLIN MEDICAL TECHNOLOGY CORP) [A] 1-31* See claims 1-5 and figure 1. *; | [A]US7460899 (ALMEN ADAM J [US]) [A] 1-31 * See claims 1-16 and figures 1-5. *; | [A]US2009012411 (LOWE ANDREW [NZ], et al) [A] 1-31 * See claims 1-16 and figures 1-3. *; | [Y]US2014073486 (AHMED WILLIAM [US], et al) [Y] 11-18, 21-23, 29-31 * See paragraph [98], claims 1,42 and figure 9. *; | [XY]US2015305632 (NAJARIAN KAYVAN [US], et al) [X] 1-10, 19, 20, 24-28 * See paragraphs [32]-[80], claims 1-11 and figures 1-15. * [Y] 11-18, 21-23, 29-31 |