EP3465286 - SCHÄTZUNG ELASTISCHER PARAMETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.06.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für:FR
Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Geoquest Systems B.V. Gevers Deynootweg 61 2586 BJ The Hague / NL | [2019/15] | Erfinder | 01 /
JOCKER, Jeroen c/o Schlumberger Oilfield Services Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | 02 /
DONALD, John Adam c/o Schlumberger 1 Rue Henri Becquerel 92142 Clamart / FR | 03 /
JEONG, Cheolkyun c/o Schlumberger Technologies(Beijing)Ltd 9th floor Innovation Plaza A Tsinghua Science Park Beijing 100084 / CN | 04 /
JING, Boxian c/o Katy Drilling Software Center 23500 Colonial Parkway Katy, Texas 77493 / US | 05 /
WIELEMAKER, Erik c/o Schlumberger Oilfield Services Parkstraat 83 2514 JG The Hague / NL | 06 /
KARPFINGER, Florian c/o Parc Industriel et Technologique de la Pompignane 895 Rue de la Vieille Poste 34006 Montpellier / FR | [2019/15] | Vertreter | Schlumberger Intellectual Property Department Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | [2019/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17803380.9 | 23.05.2017 | [2019/15] | WO2017US33898 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662341446P | 25.05.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662341446 P | [2019/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017205307 | Datum: | 30.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3465286 | Datum: | 10.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.11.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3465286 | Datum: | 27.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 30.11.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.12.2019 | Klassifikation | IPC: | G01V1/46, G01V1/48, G01V1/28, G01V1/30, G01V1/50 | [2020/03] | CPC: |
G01V1/50 (EP,US);
G01V1/306 (EP,US);
G01V1/282 (EP,US);
G01V1/46 (EP,US);
G01V1/48 (EP,US);
G01V2210/614 (EP,US);
G01V2210/6169 (EP,US);
G01V2210/6242 (EP,US);
G01V2210/626 (EP,US);
G01V2210/66 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2019/15] | G01V1/46, G01V1/48, E21B47/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHÄTZUNG ELASTISCHER PARAMETER | [2019/15] | Englisch: | ELASTIC PARAMETER ESTIMATION | [2019/15] | Französisch: | ESTIMATION DE PARAMÈTRES ÉLASTIQUES | [2019/15] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 18.12.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/15] | 20.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.04.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.01.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 20.01.2022 geplant war | 20.01.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 25.02.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.06.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.06.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.06.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 27.07.2022 | AT | 27.07.2022 | CZ | 27.07.2022 | EE | 27.07.2022 | ES | 27.07.2022 | FI | 27.07.2022 | HR | 27.07.2022 | IT | 27.07.2022 | LT | 27.07.2022 | LV | 27.07.2022 | MC | 27.07.2022 | PL | 27.07.2022 | RO | 27.07.2022 | RS | 27.07.2022 | SE | 27.07.2022 | SI | 27.07.2022 | SK | 27.07.2022 | SM | 27.07.2022 | GR | 28.10.2022 | IS | 27.11.2022 | PT | 28.11.2022 | [2024/26] |
Frühere [2024/08] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
MC | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SI | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SI | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 27.07.2022 | |
AT | 27.07.2022 | ||
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
EE | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SK | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 27.07.2022 | |
CZ | 27.07.2022 | ||
ES | 27.07.2022 | ||
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RO | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/20] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
SM | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/12] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
IS | 27.11.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/11] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
PL | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/10] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
HR | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
GR | 28.10.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/09] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
LV | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | ||
PT | 28.11.2022 | ||
Frühere [2023/08] | ES | 27.07.2022 | |
FI | 27.07.2022 | ||
LT | 27.07.2022 | ||
RS | 27.07.2022 | ||
SE | 27.07.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2013016470 (SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV [NL], et al); | [X]WO2013112466 (SCHLUMBERGER CA LTD [CA], et al); | [XI]US2015285936 (SINHA BIKASH K [US], et al) | Internationale Recherche | [A]US2002183930 (PLONA THOMAS [US], et al); | [A]US2008086287 (XU SHIYU [US], et al); | [A]US2012078600 (HORNE STEPHEN ALLAN [JP], et al); | [Y]EP1324076 (HALLIBURTON ENERGY SERV INC [US]); | [Y]US2014365420 (JOCKER JEROEN [NL], et al) | vom Anmelder | WO2013016470 | WO2013112466 | US2015285936 |