EP3545218 - DICHTUNGSANORDNUNG FÜR EINE DREHBARE WELLE EINES VERBRENNUNGSMOTORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 15.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Scania CV AB 151 87 Södertälje / SE | [2019/40] | Erfinder | 01 /
GÅNGFELDT, Hans Pilkrogsvägen 27 125 41 Älvsjö / SE | 02 /
FORS, Stefan Plåtslagarvägen 86 146 36 Tullinge / SE | [2019/40] | Vertreter | Scania CV AB Patents, GP 117kv 151 87 Södertälje / SE | [2019/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17809067.6 | 24.11.2017 | [2019/40] | WO2017SE51166 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20160051554 | 28.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1651554 | [2019/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018097792 | Datum: | 31.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3545218 | Datum: | 02.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.05.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.05.2018 | Klassifikation | IPC: | F16J15/3276, F02F11/00 | [2019/40] | CPC: |
F16J15/3276 (EP,KR,US);
F02F11/007 (EP,KR,SE,US);
B25B27/0028 (US);
F02F2007/0063 (US);
F02N2250/08 (US);
F16C33/783 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTUNGSANORDNUNG FÜR EINE DREHBARE WELLE EINES VERBRENNUNGSMOTORS | [2019/40] | Englisch: | A SEALING ARRANGEMENT FOR A ROTATABLE SHAFT OF A COMBUSTION ENGINE | [2019/40] | Französisch: | AGENCEMENT D'ÉTANCHÉITÉ DESTINÉ À UN ARBRE ROTATIF D'UN MOTEUR À COMBUSTION | [2019/40] | Eintritt in die regionale Phase | 28.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/40] | 28.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.07.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.11.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/15] | 07.12.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]EP1776524 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4-7,10,12 * paragraph [0046] - paragraph [0070]; figure 1 * [I] 3,8,9,11; | [XI]EP1910667 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4-6,10,12 * paragraph [0085] - paragraph [0087]; figures 3-5, 7, 8 * [I] 3,7,9; | [XI]WO2007012956 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [X] 1,2,5,6,12 * paragraph [0115]; figures 1-3 * [I] 3,7,9; | [XI]EP2515011 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,5,6,12 * paragraph [0040] - paragraph [0056]; figure 1 * [I] 3,7,9; | [XI]JP2010144827 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1,2,5,12 * abstract * [I] 3,6-9 | vom Anmelder | CN203796438U |