EP3833185 - UNKRAUTBEKÄMPFUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.05.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Änderung oder Löschung - Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Weeding Technologies Limited Unit 2, Westpoint Trading Estate Alliance Road London W3 0RA / GB | [2021/24] | Erfinder | 01 /
COWAN, Joe Haughton Design Ltd. Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR / GB | 02 /
SMITH, Lee Haughton Design Ltd. Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR / GB | 03 /
BALDUCCHI, Franck Weeding Technologies Ltd. Unit 2 Westpoint Trading Estate Alliance Road London W3 0RA / GB | [2021/24] | Vertreter | Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2021/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17809342.3 | 28.11.2017 | [2021/24] | WO2017GB53587 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20160020238 | 29.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201620238 | [2021/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018100362 | Datum: | 07.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3833185 | Datum: | 16.06.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.06.2018 | Klassifikation | IPC: | A01M21/04 | [2021/24] | CPC: |
A01M21/04 (EP,GB);
A01M21/043 (US);
B05B7/00 (US);
B05B7/0018 (GB,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNKRAUTBEKÄMPFUNG | [2021/24] | Englisch: | WEED CONTROL | [2021/24] | Französisch: | PROCÉDÉ DE LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES | [2021/24] | Eintritt in die regionale Phase | 29.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/52] | 02.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/52] | 29.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/24] | 29.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/24] | 02.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/42] | 21.06.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/42] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 29.05.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.04.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 29.05.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.04.2021 | Entscheidung abgesandt | 29.05.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.04.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 29.05.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.04.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2020 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   05.05.2021 | 30.11.2023 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US5575111 (RAJAMANNAN A H J [US]) [X] 1,7 * abstract * [I] 2-6,8-15; | [Y]WO03026414 (TINDALL DENIS WALTER [NZ], et al) [Y] 1-15* please view the section of the description: "Best modes to carry out the inveniton" This apparatus and method is particularly useful to enable better application of heat in places where application is difficult, for example dense swards and vegetation substantially above 200mm in height. The application is less confined by surface conditions and obstacles since the foam adheres to vertical surfaces and does not run off like liquids. The residence time of hot foam on target areas is greater than that of hot water. The evaporation rate of wet foams is less, resulting in longer contact with the target. Also, foams provide visual evidence of coverage of the application area. Faster and more long-lasting control of weeds is provided, compared to the known hot air foam method. *; | [Y]US2005116071 (RAJAMANNAN A H J [US]) [Y] 1-15 * paragraph [0010] - paragraph [0014]; figures 1,2; claims 1-3 * |