EP3468901 - FÖRDERBAND MIT SEITENWÄNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | [2019/16] | Erfinder | 01 /
HONEYCUTT, James c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | 02 /
MOL, Edward T. c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | 03 /
HENDRICKSON, Daniel c/o Intralox, L.L.C. 200 Laitram Lane Harahan, Louisiana 70123 / US | [2019/16] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2019/16] | Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17810666.2 | 12.04.2017 | [2019/16] | WO2017US27122 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615177960 | 09.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615177960 | [2019/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017213744 | Datum: | 14.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3468901 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 14.12.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2020 | Klassifikation | IPC: | B65G15/30, B65G15/44, B65G15/42 | [2020/09] | CPC: |
B65G15/42 (EP,US);
B65G15/40 (US);
B65G15/44 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/16] | B65G15/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÖRDERBAND MIT SEITENWÄNDEN | [2019/16] | Englisch: | CONVEYOR BELT WITH SIDEWALLS | [2019/16] | Französisch: | BANDE TRANSPORTEUSE À PAROIS LATÉRALES | [2019/16] | Eintritt in die regionale Phase | 20.11.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.11.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 20.11.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.11.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.11.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/16] | 09.12.2018 | Einwendungen Dritter | 18.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.03.2024 geplant war | 13.03.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2864488 (TAIPALE VICTOR K) [Y] 1-4,6-10 * column 1; figure 1 * [A] 5; | [Y]US4267921 (KELL RALPH W) [Y] 1-4,6-10 * column 1; figure 1 *; | [A]JPS61145005 (NIPPON MEKTRON KK) [A] 1-15 * figures 1-3 *; | [A]WO9414687 (CHIORINO UK LTD [GB], et al) [A] 11-15 * figures 1-5 *; | [A]US6170646 (KAEB TODD [US], et al) [A] 11-15* figures 4-5 *; | [Y]EP1524211 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE]) [Y] 1-4,6-10 * figures 1-3 *; | [A]US2015284185 (SCHROEDER MICHAEL [US]) [A] 11-15 * paragraphs [0003] - [0015]; figures 1-3; claim 1 *; | [X] - Dorner, "Sanitary Vertical Belt Conveyors for Elevating Bulk Products Open Frame Tool-less Design Innovative Staggered Sidewall Belts Quick Belt Change Fast and Effective Cleaning Capability", (20150101), URL: https://d20ull5sba7jz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/11/AquaPruf-VBT-Brochure-HR.pdf, (20200120), XP055659338 [X] 1-4,6,8-10 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]JPH051713U (BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [Y] 1-3 * See abstract, paragraph [0017], and figures 1-2. *; | [A]US6170646 (KAEB TODD [US], et al) [A] 1-3, 14-16 * See abstrat, claim 1, and figures 1-6. *; | [Y]EP1524211 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE]) [Y] 1-3, 14-16 * See abstract, paragraph [0028], claims 1, 4, and figures 1-3. *; | [A]WO2009112312 (CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME [DE], et al) [A] 1-3, 14-16* See abstract, claim 1, and figure 1. *; | [Y]US2016031650 (PETERSEN BRIAN JAMES [US], et al) [Y] 14-16 * See paragraphs [0030]-[0032] and figures 3-8A. * | vom Anmelder | US2864488 | US4267921 | US2015284185 |