EP3475285 - MECHANISTISCHES TARGET VON RAPAMYCINSIGNALWEGHEMMERN UND THERAPEUTISCHE ANWENDUNGEN DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.01.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc. 218 Xinghu Street, Research Building C4-401 Suzhou Industrial Park Suzhou Jiangsu 215123 / CN | [2019/18] | Erfinder | 01 /
GUO, Chuangxing 4672 Corte Mar Asombrosa San Diego, CA 92130 / US | 02 /
TONG, Youzhi 45-30 251 Street Little Neck, NY 11362 / US | [2019/18] | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2019/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17814538.9 | 17.05.2017 | [2019/18] | WO2017CN84683 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662354754P | 25.06.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662354754 P | [2019/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2017219800 | Datum: | 28.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3475285 | Datum: | 01.05.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.12.2017 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3475285 | Datum: | 09.02.2022 | Sprache: | EN | [2022/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 28.12.2017 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2019 | Klassifikation | IPC: | C07D487/04, C07D519/00, A61K31/5377, A61P35/00 | [2019/18] | CPC: |
A61P35/00 (EP,KR);
C07D487/04 (EP,KR,US);
A61K31/5377 (KR);
C07D519/00 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MECHANISTISCHES TARGET VON RAPAMYCINSIGNALWEGHEMMERN UND THERAPEUTISCHE ANWENDUNGEN DAVON | [2019/18] | Englisch: | MECHANISTIC TARGET OF RAPAMYCIN SIGNALING PATHWAY INHIBITORS AND THERAPEUTIC APPLICATIONS THEREOF | [2019/18] | Französisch: | CIBLE MÉCANISTE D'INHIBITEURS DE LA VOIE DE SIGNALISATION DE LA RAPAMYCINE ET SES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES | [2019/18] | Eintritt in die regionale Phase | 17.01.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 17.01.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.01.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/18] | 15.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.12.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.11.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.05.2017 | AL | 09.02.2022 | AT | 09.02.2022 | CY | 09.02.2022 | CZ | 09.02.2022 | DK | 09.02.2022 | EE | 09.02.2022 | ES | 09.02.2022 | FI | 09.02.2022 | HR | 09.02.2022 | IT | 09.02.2022 | LT | 09.02.2022 | LV | 09.02.2022 | MC | 09.02.2022 | MK | 09.02.2022 | NL | 09.02.2022 | PL | 09.02.2022 | RO | 09.02.2022 | RS | 09.02.2022 | SE | 09.02.2022 | SI | 09.02.2022 | SK | 09.02.2022 | SM | 09.02.2022 | BG | 09.05.2022 | NO | 09.05.2022 | GR | 10.05.2022 | IE | 17.05.2022 | LU | 17.05.2022 | BE | 31.05.2022 | CH | 31.05.2022 | LI | 31.05.2022 | IS | 09.06.2022 | PT | 09.06.2022 | [2024/23] |
Frühere [2024/20] | HU | 17.05.2017 | |
AL | 09.02.2022 | ||
AT | 09.02.2022 | ||
CY | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 17.05.2017 | |
AL | 09.02.2022 | ||
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
IT | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IE | 17.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SI | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
CH | 31.05.2022 | ||
LI | 31.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
LU | 17.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
MC | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 09.02.2022 | |
AT | 09.02.2022 | ||
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 09.02.2022 | |
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SK | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 09.02.2022 | |
CZ | 09.02.2022 | ||
DK | 09.02.2022 | ||
EE | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 09.02.2022 | |
DK | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RO | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
SM | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 09.02.2022 | |
DK | 09.02.2022 | ||
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
IS | 09.06.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
FI | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 09.02.2022 | |
ES | 09.02.2022 | ||
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
LV | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
PL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
GR | 10.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | ES | 09.02.2022 | |
HR | 09.02.2022 | ||
LT | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
RS | 09.02.2022 | ||
SE | 09.02.2022 | ||
BG | 09.05.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/34] | ES | 09.02.2022 | |
LT | 09.02.2022 | ||
NL | 09.02.2022 | ||
NO | 09.05.2022 | ||
PT | 09.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 09.02.2022 | |
NO | 09.05.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]CN103450204 (SHANGHAI INST MATERIA MEDICA) [X] 1-42 * the abstract, claims 1-11 *; | [X]CN102675323 (NANJING REMEDIES DRUG RES & DEV CO LTD) [X] 1-42 * the abstract, claims 1-9 *; | [A]CN102558185 (SHANGHAI INST MATERIA MEDICA) [A] 1-42 * the abstract, claims 1-10 * | [X] - DUGAR, S. et al., "Synthesis and evaluation of pyrrolotriazine based molecules as PI3 kinase inhibitors", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20150610), vol. 25, no. 16, pages 3142 - 3146, XP055226049 [X] 1-42 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2015.06.007 |