EP3479182 - BEEINFLUSSUNG VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS AUF GRUNDLAGE VON FUNKTIONSBEZOGENEN INFORMATIONEN ÜBER SEINE UMGEBUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Motional AD LLC 100 Northern Avenue Boston, MA 02210 / US | [2020/51] |
Frühere [2019/19] | Für alle benannten Staaten nuTonomy Inc. 100 Northern Avenue, Suite 200 Boston, MA 02210 / US | Erfinder | 01 /
IAGNEMMA, Karl 42 Hillside Terrace Belmont Massachusetts 02478 / US | 02 /
QIN, Baoxing Blk 612 11-320 Clementi West Street 1 Singapore 120612 / SG | 03 /
WOLFF, Eric 100 Memorial Drive Apt 819 Cambridge Massachusetts 02142 / US | 04 /
ROBBEL, Philipp 126 Charles St Apt 6 Cambridge Massachusetts 02141 / US | [2019/19] | Vertreter | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/19] | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17821263.5 | 29.06.2017 | [2019/19] | WO2017US40040 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615200035 | 01.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615200035 | US201615200050 | 01.07.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615200050 | [2019/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018005819 | Datum: | 04.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3479182 | Datum: | 08.05.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.01.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.01.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.2019 | Klassifikation | IPC: | G05D1/00, G05D3/00, G01C21/34, G01C21/36, G05D1/02, B60W30/00 | [2019/30] | CPC: |
G05D1/0217 (EP);
G01C21/34 (EP);
G01C21/3602 (EP);
B60W2050/0075 (EP);
B60W2556/50 (EP)
|
Frühere IPC [2019/19] | G05D1/00, G05D3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEEINFLUSSUNG VON FUNKTIONEN EINES FAHRZEUGS AUF GRUNDLAGE VON FUNKTIONSBEZOGENEN INFORMATIONEN ÜBER SEINE UMGEBUNG | [2019/19] | Englisch: | AFFECTING FUNCTIONS OF A VEHICLE BASED ON FUNCTION-RELATED INFORMATION ABOUT ITS ENVIRONMENT | [2019/19] | Französisch: | MODIFICATION DE FONCTIONS D'UN VÉHICULE SUR LA BASE D'INFORMATIONS SUR SON ENVIRONNEMENT LIÉES AUX FONCTIONS | [2019/19] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 01.02.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.02.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/19] | 15.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2024 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005065711 (DAHLGREN DARWIN [US], et al) [X] 1-14 * paragraphs [0033] , [ 0040] , [ 0138] , [ 0139] , [ 0166]; figures 2, 4, 5 *; | [X]US2008027646 (KAWABATA YOSHINORI [JP]) [X] 1-14* paragraphs [0019] , [ 0024] , [ 0029] - [0034]; figures 1-3 * | Internationale Recherche | [XY]US2005065711 (DAHLGREN DARWIN [US], et al) [X] 1-17, 19-22, 25-27, 30 * , entire document, especially Abstract; Claim 17; para [0033], [0035]-[0036], [0039]-[0040], [0042], [0045], [0047], [0066]-[0069], [0107], [0121], [0138]-[0139], [0166], [0200] * [Y] 18, 23-24, 28-29; | [Y]US2010286824 (SOLOMON NEAL [US]) [Y] 18, 23-24, 28-29* , entire document, especially Abstract; para [0037], [0055], [0083], [0095] * | vom Anmelder | US2005065711 | US2008027646 | US2010318263 | US2012083947 | GB2520129 | WO2016045365 |