EP3555874 - VORRICHTUNG, VERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM FÜR EIN FAHRZEUG ZUM BEREITSTELLEN EINER UNFALLMELDUNG ÜBER EINEN UNFALL AN EINE NOTRUFSTELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 12.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | [2023/20] |
Frühere [2019/43] | Für alle benannten Staaten Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | Erfinder | 01 /
POHLENZ, Christian Kleestrasse 2 30625 Hannover / DE | [2019/52] |
Frühere [2019/43] | 01 /
POHLENZ, Christian Weitmarer Strasse 11 44795 Bochem / DE | Vertreter | (deleted) | [2023/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17822613.0 | 13.12.2017 | [2019/43] | WO2017EP82499 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201610225437 | 19.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102016225437 | [2019/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018114492 | Datum: | 28.06.2018 | Sprache: | DE | [2018/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3555874 | Datum: | 23.10.2019 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3555874 | Datum: | 17.05.2023 | Sprache: | DE | [2023/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.06.2018 | Klassifikation | IPC: | G06V20/54, G06V20/58, G07C5/00, G08G1/0965, G08B25/01, G08G1/00 | [2022/42] | CPC: |
G08G1/205 (EP);
G07C5/008 (EP,US);
B60R21/0134 (US);
G01S3/00 (RU);
G06V20/58 (EP);
G06V20/584 (US);
G07C5/00 (RU);
G08B25/016 (EP);
G08C17/02 (RU);
G08G1/00 (RU);
G08G1/16 (RU);
H04W4/46 (US);
|
Frühere IPC [2019/43] | G08G1/00, G07C5/00, G08B25/01, G08G1/0965 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG, VERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMM FÜR EIN FAHRZEUG ZUM BEREITSTELLEN EINER UNFALLMELDUNG ÜBER EINEN UNFALL AN EINE NOTRUFSTELLE | [2019/43] | Englisch: | DEVICE, METHOD, AND COMPUTER PROGRAM FOR A VEHICLE FOR PROVIDING AN ACCIDENT NOTIFICATION REGARDING AN ACCIDENT TO AN EMERGENCY CALL CENTER | [2019/43] | Französisch: | DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET PROGRAMME INFORMATIQUE POUR UN VÉHICULE DESTINÉ À FOURNIR À UN CENTRE D'APPEL D'URGENCE UN SIGNALEMENT D'ACCIDENT À PROPOS D'UN ACCIDENT | [2019/43] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.07.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.07.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/43] | 19.07.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.11.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 28.09.2022 geplant war | 28.09.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 07.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.04.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.02.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 17.05.2023 | DK | 17.05.2023 | EE | 17.05.2023 | ES | 17.05.2023 | FI | 17.05.2023 | HR | 17.05.2023 | IT | 17.05.2023 | LT | 17.05.2023 | LV | 17.05.2023 | MC | 17.05.2023 | NL | 17.05.2023 | PL | 17.05.2023 | RO | 17.05.2023 | RS | 17.05.2023 | SE | 17.05.2023 | SI | 17.05.2023 | SK | 17.05.2023 | SM | 17.05.2023 | NO | 17.08.2023 | GR | 18.08.2023 | IS | 17.09.2023 | PT | 18.09.2023 | LU | 13.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/26] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
IT | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SI | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2024/24] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SI | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2024/10] | CZ | 17.05.2023 | |
DK | 17.05.2023 | ||
EE | 17.05.2023 | ||
ES | 17.05.2023 | ||
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RO | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 17.05.2023 | |
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
SK | 17.05.2023 | ||
SM | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | ES | 17.05.2023 | |
FI | 17.05.2023 | ||
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | ES | 17.05.2023 | |
HR | 17.05.2023 | ||
LT | 17.05.2023 | ||
LV | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 17.05.2023 | |
HR | 17.05.2023 | ||
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
RS | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 17.05.2023 | |
NL | 17.05.2023 | ||
PL | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
GR | 18.08.2023 | ||
IS | 17.09.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 17.05.2023 | |
NL | 17.05.2023 | ||
SE | 17.05.2023 | ||
NO | 17.08.2023 | ||
PT | 18.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 17.05.2023 | |
PT | 18.09.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE10338759 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [A] 1-9 * paragraph [0027] * * paragraph [0036] - paragraph [0039] ** paragraph [0043] *; | [A]FR2887064 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [A] 1-9 * page 7, line 1 - page 8, line 20 * * page 9, line 27 - page 11, line 9 *; | [A]US2009015684 (OOGA SATORU [JP], et al) [A] 1-9 * paragraph [0056] - paragraph [0071] * * paragraph [0083] * * paragraph [0110] - paragraph [0112] * | Prüfung | US2013267194 | GB2528477 |