EP3554418 - BÜRSTVORRICHTUNG MIT BELEUCHTUNGSMERKMALEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 16.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Water Pik, Inc. 1730 East Prospect Road Fort Collins, CO 80553-0001 / US | [2019/43] | Erfinder | 01 /
WAGNER, Robert 6781 Quincy Avenue Firestone, Colorado 80504 / US | 02 /
WOODARD, Brian J. 1730 East Prospect Road Fort Collins, Colorado 80553 / US | [2021/26] |
Frühere [2019/43] | 01 /
WAGNER, Robert 6781 Quincy Avenue Firestone, Colorado 80504 / US | ||
02 /
WOODARD, Brian J. 3103 29th Street Unit 207 Boulder, Colorado 80301 / US | Vertreter | Lloyd, Robin Jonathan, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2019/43] | Lloyd, Robin, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17825710.1 | 15.12.2017 | [2019/43] | WO2017US66604 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662435053P | 15.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662435053 P | [2019/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018112309 | Datum: | 21.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3554418 | Datum: | 23.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3554418 | Datum: | 30.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.06.2018 | Klassifikation | IPC: | A61C17/02, A61C17/22 | [2019/43] | CPC: |
A61C17/0202 (EP,KR,US);
A61C17/221 (KR,US);
A46B15/0044 (KR,US);
A46B15/0006 (KR);
A46B15/0036 (KR);
A46B9/04 (KR,US);
A61C1/088 (KR,US);
A61C17/22 (US);
A61C17/225 (EP,KR,US);
A61C17/34 (KR,US);
F21L4/02 (KR,US);
F21L4/08 (KR,US);
F21V11/00 (US);
F21V23/0471 (KR,US);
F21V33/0064 (KR,US);
F21V7/00 (KR);
F21V7/10 (US);
H05B47/16 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BÜRSTVORRICHTUNG MIT BELEUCHTUNGSMERKMALEN | [2019/43] | Englisch: | BRUSHING DEVICE WITH ILLUMINATION FEATURES | [2019/43] | Französisch: | DISPOSITIF DE BROSSAGE À ÉLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE | [2019/43] | Eintritt in die regionale Phase | 13.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/43] | 13.06.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.08.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.12.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 25.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.05.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.05.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.05.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2017 | AL | 30.06.2021 | AT | 30.06.2021 | CY | 30.06.2021 | CZ | 30.06.2021 | DK | 30.06.2021 | EE | 30.06.2021 | ES | 30.06.2021 | FI | 30.06.2021 | HR | 30.06.2021 | IT | 30.06.2021 | LT | 30.06.2021 | LV | 30.06.2021 | MC | 30.06.2021 | MK | 30.06.2021 | MT | 30.06.2021 | NL | 30.06.2021 | PL | 30.06.2021 | RO | 30.06.2021 | RS | 30.06.2021 | SE | 30.06.2021 | SI | 30.06.2021 | SK | 30.06.2021 | SM | 30.06.2021 | BG | 30.09.2021 | NO | 30.09.2021 | GR | 01.10.2021 | IS | 30.10.2021 | PT | 02.11.2021 | IE | 15.12.2021 | LU | 15.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 15.12.2017 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
MK | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 15.12.2017 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/19] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
IE | 15.12.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
LU | 15.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 30.06.2021 | |
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/51] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/49] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Frühere [2021/47] | FI | 30.06.2021 | |
BG | 30.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 30.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAI]US2016151133 (LUETTGEN HAROLD A [US], et al) [X] 1,2,4,5,8 * paragraphs [0056] - [0183] * * figures 1-30 * [A] 3,6 [I] 7; | [A]WO2016124997 (KONINKL PHILIPS NV [NL]) [A] 1-8 * pages 5-11 ** figures 1-5 * | Prüfung | US2016151133 | WO2016124997 | vom Anmelder | US7147468 |