EP3577252 - SCHICHTSYSTEM UND BAUTEIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.08.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 26.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schaeffler Technologies AG & Co. KG Industriestrasse 1-3 91074 Herzogenaurach / DE | [2019/50] | Erfinder | 01 /
SCHULZ, Edgar Ebner Wiese 16 91094 Langensendelbach / DE | 02 /
DOBRENIZKI, Ladislaus Schlössleinsgasse 53 90453 Nürnberg / DE | 03 /
BRUGNARA, Ricardo Henrique Am Seebach 10b 91093 Heßdorf / DE | 04 /
WITTER, Oliver Froschgasse 39 98663 Westhausen / DE | [2019/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17829915.2 | 04.12.2017 | [2019/50] | WO2017DE101041 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710102059 | 02.02.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017102059 | [2019/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018141317 | Datum: | 09.08.2018 | Sprache: | DE | [2018/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3577252 | Datum: | 11.12.2019 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.08.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3577252 | Datum: | 16.08.2023 | Sprache: | DE | [2023/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.08.2018 | Klassifikation | IPC: | C23C14/06, C23C14/16, C23C28/00 | [2023/18] | CPC: |
C23C14/165 (EP,KR,US);
C23C14/0641 (EP,KR,US);
C23C28/32 (EP,KR);
C23C28/34 (EP,KR);
C23C28/42 (EP,KR);
C23C14/025 (KR);
F16C2223/60 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2019/50] | C23C14/16, C23C14/06, C23C28/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHICHTSYSTEM UND BAUTEIL | [2019/50] | Englisch: | LAYER SYSTEM AND COMPONENT | [2019/50] | Französisch: | SYSTÈME STRATIFIÉ ET COMPOSANT | [2019/50] | Eintritt in die regionale Phase | 02.09.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.09.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.09.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/50] | 02.09.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.12.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 06.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 16.08.2023 | DK | 16.08.2023 | EE | 16.08.2023 | ES | 16.08.2023 | FI | 16.08.2023 | HR | 16.08.2023 | IT | 16.08.2023 | LT | 16.08.2023 | LV | 16.08.2023 | MC | 16.08.2023 | NL | 16.08.2023 | PL | 16.08.2023 | RO | 16.08.2023 | RS | 16.08.2023 | SE | 16.08.2023 | SI | 16.08.2023 | SK | 16.08.2023 | SM | 16.08.2023 | NO | 16.11.2023 | GR | 17.11.2023 | LU | 04.12.2023 | IS | 16.12.2023 | PT | 18.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/36] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
IT | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SI | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/23] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/22] | CZ | 16.08.2023 | |
DK | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 16.08.2023 | |
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 16.08.2023 | |
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 16.08.2023 | |
LT | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 16.08.2023 | |
NL | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | Angeführt in | Prüfung | US6114242 | US2004229457 | WO2015186790 | JP2016183382 |