EP3560133 - TECHNIKEN ZUR SIGNALISIERUNG EINER DYNAMISCHEN KONTROLLREGION FÜR PRACH ÜBERTRAGUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/44] | TECHNIKEN ZUR SIGNALISIERUNG EINES DYNAMISCHEN STEUERBEREICHS FÜR PRACH-ÜBERTRAGUNG | ||
[2020/35] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.08.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.06.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 02.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/44] | Erfinder | 01 /
LY, Hung c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
LUO, Tao c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
XU, Hao c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2021/04] |
Frühere [2019/44] | 01 /
LY, Hung c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | ||
02 /
LUO, Tao c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | |||
03 /
XU, Hao c/o Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/04] |
Frühere [2019/44] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17832852.2 | 22.12.2017 | [2019/44] | WO2017US68166 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662438222P | 22.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662438222 P | US201715850428 | 21.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715850428 | [2019/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018119385 | Datum: | 28.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3560133 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3560133 | Datum: | 27.01.2021 | Sprache: | EN | [2021/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.06.2018 | Klassifikation | IPC: | H04L5/00, H04L5/14 | [2019/44] | CPC: |
H04L5/0053 (EP,KR,US);
H04L5/0051 (KR,US);
H04L5/1469 (EP,KR,US);
H04W72/23 (KR,US);
H04L5/14 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TECHNIKEN ZUR SIGNALISIERUNG EINER DYNAMISCHEN KONTROLLREGION FÜR PRACH ÜBERTRAGUNGEN | [2020/35] | Englisch: | TECHNIQUES FOR SIGNALING DYNAMIC CONTROL REGION FOR PRACH TRANSMISSION | [2019/44] | Französisch: | TECHNIQUES DE SIGNALISATION D'UNE RÉGION DE COMMANDE DYNAMIQUE POUR LES TRANSMISSIONS DE TYPE PRACH | [2020/35] |
Frühere [2019/44] | TECHNIKEN ZUR SIGNALISIERUNG EINES DYNAMISCHEN STEUERBEREICHS FÜR PRACH-ÜBERTRAGUNG | ||
Frühere [2019/44] | TECHNIQUES DE SIGNALISATION DE RÉGION DE COMMANDE DYNAMIQUE POUR UNE TRANSMISSION PRACH | Eintritt in die regionale Phase | 26.04.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.04.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.04.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/44] | 26.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.08.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 28.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.12.2017 | AL | 27.01.2021 | AT | 27.01.2021 | CY | 27.01.2021 | CZ | 27.01.2021 | DK | 27.01.2021 | EE | 27.01.2021 | FI | 27.01.2021 | HR | 27.01.2021 | LT | 27.01.2021 | LV | 27.01.2021 | MC | 27.01.2021 | MK | 27.01.2021 | MT | 27.01.2021 | PL | 27.01.2021 | RO | 27.01.2021 | RS | 27.01.2021 | SI | 27.01.2021 | SK | 27.01.2021 | SM | 27.01.2021 | BG | 27.04.2021 | NO | 27.04.2021 | GR | 28.04.2021 | IS | 27.05.2021 | PT | 27.05.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 22.12.2017 | |
AL | 27.01.2021 | ||
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
MK | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 22.12.2017 | |
AL | 27.01.2021 | ||
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CY | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
MC | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SI | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 27.01.2021 | |
AT | 27.01.2021 | ||
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RO | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SK | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
DK | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 27.01.2021 | |
CZ | 27.01.2021 | ||
EE | 27.01.2021 | ||
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
SM | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
IS | 27.05.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/39] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
PL | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 27.01.2021 | |
FI | 27.01.2021 | ||
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
LV | 27.01.2021 | ||
RS | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 27.01.2021 | |
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
BG | 27.04.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
GR | 28.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 27.01.2021 | |
HR | 27.01.2021 | ||
LT | 27.01.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 27.01.2021 | |
LT | 27.01.2021 | ||
NO | 27.04.2021 | ||
PT | 27.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2016309518 (PATEL SHIMMAN ARVIND [US], et al) [X] 1,2,7,12,13,17,18,23,28,29,33,34,39,44,45,49,50 * paragraphs [0071] , [0073] - [0075] - [0063] * [I] 3-6,8-11,14-16,19-22,24-27,30-32,35-38,40-43,46-48; | [XP]WO2017150951 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [XP] 1-50* abstract *; | [X] - SAMSUNG, "RACH preamble format considering beam correspondence", vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20161114 - 20161118, (20161113), 3GPP DRAFT; R1-1612461, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20161113), XP051176409 [X] 1,2,12,13,17,18,28,29,33,34,44,45,49,50 * section 2;; table 2 * | [A] - QUALCOMM INCORPORATED, "Single beam RACH design", vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20161114 - 20161118, (20161113), 3GPP DRAFT; R1-1612030 SINGLE BEAM RACH DESIGN, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20161113), XP051175991 [A] 1-50 * section 2 * |