Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2018035472 | Globale Akte | 22.02.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715680986 | 18.08.2017 | US201662376734 | 18.08.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10605043 | Globale Akte | 31.03.2020 | B2 | US2018051533 | 22.02.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715680986 | 18.08.2017 | US201662376734 | 18.08.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3035046 | Globale Akte | 17.10.2023 | C | CA3035046 | 22.02.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715680986 | 18.08.2017 | WO2017US47634 | 18.08.2017 | US201662376734 | 18.08.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2017313904B | Globale Akte | 16.09.2021 | B2 | AU2017313904 | 14.03.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201715680986 | 18.08.2017 | WO2017US47634 | 18.08.2017 | US201662376734 | 18.08.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3500719 | Globale Akte | 21.10.2020 | B1 | EP3500719 | 30.10.2019 | A4 | EP3500719 | 26.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2017US47634 | 18.08.2017 | US201662376734 | 18.08.2016 |