EP3500248 - VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN | ||
[2022/41] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.05.2024 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.05.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 24.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Blaesi, Aron H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | [2019/49] |
Frühere [2019/26] | Für alle benannten Staaten Blaesi, Aron H. 4 Canal Park Apt. 403 Cambridge, Massachusetts 02141 / US | Erfinder | 01 /
BLAESI, Aron H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | 02 /
SAKA, Nannaji 101 Western Avenue Apt. 51 Cambridge, MA 02139 / US | [2024/06] |
Frühere [2019/26] | 01 /
SAKA, Nannaji 101 Western Avenue Apt. 51 Cambridge, MA 02139 / US | ||
02 /
BLAESI, Aron, H. Dieschen seura 1 7078 Lenzerheide / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17842255.6 | 19.08.2017 | [2019/26] | WO2017US47703 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662377068P | 19.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662377068 P | WO2016US58935 | 26.10.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/US2016/058935 | US201762446431P | 14.01.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762446431 P | US201762468888P | 08.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762468888 P | US201715482776 | 09.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715482776 | WO2017US41609 | 11.07.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/US2017/041609 | [2019/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018035511 | Datum: | 22.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3500248 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.02.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.02.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.2019 | Klassifikation | IPC: | A61K9/20, B29C64/106, B33Y80/00, B33Y70/00, B33Y40/00, B33Y30/00, B33Y10/00, A61K31/167, A61K31/192 | [2022/41] | CPC: |
B33Y70/00 (EP,US);
A61K9/70 (US);
A61K31/167 (EP,US);
A61K31/192 (EP,US);
A61K47/10 (US);
A61K47/34 (US);
A61K9/2031 (EP,US);
A61K9/2072 (EP,US);
B29C64/106 (EP,US);
|
Frühere IPC [2019/49] | A61K9/20, B33Y10/00, B33Y30/00, B33Y40/00, B33Y70/00, B33Y80/00, B29C64/106 | ||
Frühere IPC [2019/26] | A61K9/20, B29C67/00, B33Y10/00, B33Y30/00, B33Y40/00, B33Y50/00, B33Y50/02, B33Y70/00, B33Y80/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN | [2022/41] | Englisch: | METHODS AND APPARATUSES FOR THE MANUFACTURE OF FIBROUS DOSAGE FORMS | [2022/41] | Französisch: | PROCÉDÉS ET APPAREILS DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES | [2022/41] |
Frühere [2019/26] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FASERIGEN DARREICHUNGSFORMEN | ||
Frühere [2019/26] | METHOD AND APPARATUS FOR THE MANUFACTURE OF FIBROUS DOSAGE FORMS | ||
Frühere [2019/26] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE FABRICATION DE FORMES POSOLOGIQUES FIBREUSES | Eintritt in die regionale Phase | 19.03.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.03.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 19.03.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.03.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/26] | 24.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.2024 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 02.08.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO9841189 (THERICS INC [US]); | [X]US2008020049 (DARLING ANDREW [US], et al); | [XP]WO2017075096 (BLAESI ARON H [US]) | Internationale Recherche | [Y]US2004241302 (MATSUO SHUNICHI [JP], et al); | [Y]US2009098192 (FUISZ RICHARD C [US]); | [Y]US2010303883 (POLLOCK WAYNE C [US], et al); | [Y]DE102011011889 (LEISTRITZ EXTRUSIONSTECHNIK GMBH [DE], et al); | [Y]WO2016038356 (UNIV CENTRAL LANCASHIRE [GB]); | [PX]WO2017075096 (BLAESI ARON H [US]) | vom Anmelder | US2008020049 | WO2017075096 | WO2016US58935 | WO2017US41609 |