Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 02.08.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Eintritt in die regionale Phase | 19.03.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 19.03.2019 | Recherchengebühr entrichtet | | 19.03.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 19.03.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 26.06.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 26.06.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20190319 | | Datum des Ereignisses: | 26.06.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Datum des Ereignisses: | 27.11.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B29C 64/106 20170101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | BLAESI, ARON H. | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 9/20 20060101AFI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 40/00 20150101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 80/00 20150101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 30/00 20150101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 70/00 20150101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 10/00 20150101ALI20191028BHEP | | Datum des Ereignisses: | 04.12.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20191104 | | Datum des Ereignisses: | 27.11.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 10.03.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20210204 | | Datum des Ereignisses: | 27.05.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 05.02.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 27.05.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 24.02.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Datum des Ereignisses: | 09.06.2021 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 9/20 20060101AFI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B29C 64/106 20170101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 80/00 20150101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 70/00 20150101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 40/00 20150101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 30/00 20150101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B33Y 10/00 20150101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 31/167 20060101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 31/192 20060101ALI20220907BHEP | | Datum des Ereignisses: | 09.01.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 09.01.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 07.02.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | BLAESI, ARON H. | | Datum des Ereignisses: | 07.02.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SAKA, NANNAJI | | Datum des Ereignisses: | 07.02.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20240110 | | Datum des Ereignisses: | 11.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION RELATED TO DISAPPROVAL OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT BY THE APPLICANT OR RESUMPTION OF EXAMINATION PROCEEDINGS BY THE EPO DELETED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 11.05.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 19.06.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 01.08.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 01.08.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 28.08.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20240802 | |