EP3504361 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR TRENNUNG VON FASERN AUS PFLANZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.05.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.04.2021 [2021/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Gondar Group Inc. 413-971 Corydon Avenue Winnipeg, Manitoba R3M 3V3 / CA | [2019/27] | Erfinder | 01 /
SEVENHUYSEN, Gustaaf Peter 762 Carter Avenue Winnipeg Manitoba R3M 2C9 / CA | [2019/27] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2019/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17842487.5 | 23.08.2017 | [2019/27] | WO2017CA50993 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662378506P | 23.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662378506 P | [2019/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018035607 | Datum: | 01.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3504361 | Datum: | 03.07.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.03.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 01.03.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.04.2020 | Klassifikation | IPC: | D01B1/10, D01B1/30, D01B1/40 | [2019/27] | CPC: |
D01B1/10 (EP,US);
D01B1/30 (US);
D01B1/42 (US);
D10B2201/01 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR TRENNUNG VON FASERN AUS PFLANZEN | [2019/27] | Englisch: | AN APPARATUS AND METHOD FOR SEPARATING FIBRES FROM PLANTS | [2019/27] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ PERMETTANT DE SÉPARER LES FIBRES DES PLANTES | [2019/27] | Eintritt in die regionale Phase | 21.03.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.03.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 21.03.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.03.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/27] | 03.11.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/16] | 24.11.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2020 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2979781 (REIDER MALCOLM J) [A] 1,2,4,6,8,10-12,19 * column 2, line 58 - column 4, line 2; figure 1 *; | [Y]WO2007116473 (NATURE TRUST INC [JP], et al) [Y] 1-20 * paragraphs [0019] , [0 65] * * paragraph [0073]; figures 4-6 * * paragraph [0076] - paragraph [0077]; figures 8, 9 * * paragraph [0111] - paragraph [0112]; figures 14, 15 *; | [Y]US2008020449 (MATSUBARA HIRONORI [JP], et al) [Y] 14,15 * paragraph [0076] - paragraph [0087]; figures 9-11 *; | [Y]US2012324677 (HAO XINMIN [CN], et al) [Y] 1-20 * paragraph [0023] * * paragraph [0051] - paragraph [0056]; figure 1 * * paragraph [0065] - paragraph [0072]; figures 5-7 * * paragraph [0073] - paragraph [0081]; figure 8 *; | [AD]WO2015039243 (UNIV MANITOBA [CA]) [AD] 1,19 * paragraph [0008] - paragraph [0009] ** paragraph [0082] - paragraph [0096] *; | [X]CN205347632U (UNIV HAINAN) [X] 1,4,6-8,10,11,19 * paragraphs [0001] , [0 32] , [0 36] * * figures 1, 2, 5, 7 * | Internationale Recherche | [X]US2012324677 (HAO XINMIN [CN], et al) [X] 1-20 *whole document*; | [A]WO2015039243 (UNIV MANITOBA [CA]) [A] 0*cited by applicant* *whole document*; | [X]CN205347632U (UNIV HAINAN) [X] 1-20 *whole document* |