EP3508367 - BATTERIEBEHÄLTERVERRIEGELUNGSVORRICHTUNG UND BATTERIEBEHÄLTER DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 02.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.06.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 04.09.2019 [2019/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nio Co., Ltd. 20 Building No. 56 Antuo Road Anting Town Jiading Shanghai 201804 / CN | [2019/28] | Erfinder | 01 /
HAO, Zander 20 Building No. 56 Antuo Road Anting Town Jiading Shanghai 201804 / CN | [2019/28] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17845062.3 | 14.07.2017 | [2019/28] | WO2017CN92882 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201610791996 | 31.08.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201610791996 | [2019/28] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018040759 | Datum: | 08.03.2018 | Sprache: | ZH | [2018/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3508367 | Datum: | 10.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 08.03.2018 | Klassifikation | IPC: | B60K1/04, H01M2/10, F16B5/02 | [2019/28] | CPC: |
B60L50/64 (EP,CN,US);
B60K1/04 (CN);
B60L53/80 (EP,US);
H01M50/249 (EP,CN,US);
H01M50/262 (EP,CN,US);
H01M2220/20 (CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BATTERIEBEHÄLTERVERRIEGELUNGSVORRICHTUNG UND BATTERIEBEHÄLTER DAMIT | [2019/28] | Englisch: | BATTERY BOX LOCKING DEVICE AND BATTERY BOX COMPRISING SAME | [2019/28] | Französisch: | DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE BOÎTIER DE BATTERIE ET BOÎTIER DE BATTERIE COMPRENANT CELUI-CI | [2019/28] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2018 | Übersetzung eingereicht | 29.03.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 29.03.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/28] | 25.07.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/36] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2010184621 (NISSAN MOTOR) [A] 1-10* , entire document *; | [A]US2012195711 (CHIU MING-CHUNG [TW]) [A] 1-10 * , description, paragraphs 21-31, and figures 1-7 *; | [A]CN102666222 (RENAULT SAS) [A] 1-10 * , entire document *; | [A]CN103687738 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) [A] 1-10 * , entire document *; | [PX]CN106080159 (NEXTEV LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 30-53, and figures 1-5 *; | [PX]CN205823862U (PEIKE (SHANGHAI) IND TECH CO LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 50-55, and figures 1-6 *; | [PX]CN106274434 (SHANGHAI NEXTEV CO LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 26-34, and figures 1-4 *; | [PX]CN106347093 (SHANGHAI NEXTEV CO LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 26-34 and figures 1-4 *; | [PX]CN205970808U (SHANGHAI NEXTEV AUTOMOBILE CO LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 26-34, and figures 1-4 *; | [PX]CN206171159U (SHANGHAI NEXTEV CO LTD) [PX] 1-10 * , description, paragraphs 26-34, and figures 1-4 * |