EP3509727 - VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/29] | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG | ||
[2022/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.06.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Trustees of Princeton University One Nassau Hall Princeton, NJ 08540 / US | [2023/23] |
Frühere [2019/29] | Für alle benannten Staaten The Trustees of Princeton University One Nassau Hall Princeton, NJ 08540 / US | Erfinder | 01 /
STONE, Howard A. 94 McCosh Circle Princeton, New Jersey 08540 / US | 02 /
SHARDT, Orest 28 Wilton Street Apt. A Princeton, New Jersey 08540 / US | 03 /
SHIN, Sangwoo 2540 Dole St. Holmes Hall 302 Honolulu, Hawai 96822 / US | 04 /
WARREN, Patrick B. UNILEVER R&D Port Sunlight Quarry Road East Bebington Wirral CH63 3JW / GB | [2019/43] |
Frühere [2019/29] | 01 /
STONE, Howard A. 94 McCosh Circle Princeton, New Jersey 08540 / US | ||
02 /
SHARDT, Orest 28 Wilton Street Apt. A Princeton, New Jersey 08540 / US | |||
03 /
SHIN, Sangwoo 502 Bradley Court Princeton, New Jersey 08540 / US | |||
04 /
WARREN, Patrick B. UNILEVER R&D Port Sunlight Quarry Road East Bebington Wirral CH63 3JW / GB | Vertreter | ATIP Armstrong Teasdale Limited 38-43 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3PE / GB | [2023/23] |
Frühere [2019/29] | Richardt Patentanwälte PartG mbB Wilhelmstraße 7 65185 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17849356.5 | 01.09.2017 | [2019/29] | WO2017US49819 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662383719P | 06.09.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662383719 P | [2019/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018048735 | Datum: | 15.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3509727 | Datum: | 17.07.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.03.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3509727 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 15.03.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.03.2020 | Klassifikation | IPC: | B01D61/58, B01D61/00, C02F1/44, C02F1/48, // C02F1/00 | [2020/17] | CPC: |
B01D61/00 (EP);
C02F1/001 (EP,US);
B01D61/58 (US);
C02F1/48 (EP,US);
C02F2301/022 (EP,US)
|
Frühere IPC [2019/29] | B01D61/58, B01D61/00, C02F1/44 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG | [2022/17] | Englisch: | METHODS FOR CONTINUOUS FLOW SEPARATION OF PARTICLES BY GAS DISSOLUTION | [2022/17] | Französisch: | PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ | [2022/17] |
Frühere [2019/29] | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN FLUSSTRENNUNG VON PARTIKELN DURCH GASAUFLÖSUNG | ||
Frühere [2019/29] | DEVICE AND METHODS FOR CONTINUOUS FLOW SEPARATION OF PARTICLES BY GAS DISSOLUTION | ||
Frühere [2019/29] | DISPOSITIF ET PROCÉDÉS DE SÉPARATION DE FLUX CONTINUE DE PARTICULES PAR DISSOLUTION DE GAZ | Eintritt in die regionale Phase | 08.04.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.04.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 08.04.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.04.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/29] | 26.10.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.03.2022 geplant war | 24.03.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 06.04.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.07.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 05.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.06.2023 | CZ | 07.06.2023 | DK | 07.06.2023 | EE | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | FI | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | IT | 07.06.2023 | LT | 07.06.2023 | LV | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | NL | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SE | 07.06.2023 | SI | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | IE | 01.09.2023 | LU | 01.09.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | IS | 07.10.2023 | PT | 09.10.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
IE | 01.09.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
IE | 01.09.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
IT | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
LU | 01.09.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
SE | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP] - SANGWOO SHIN ET AL, "Membraneless water filtration using CO2", NATURE COMMUNICATIONS, (20170502), vol. 8, no. 15181, doi:10.1038/ncomms15181, pages 1 - 6, XP055614193 [XP] 1-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms15181 | [A] - HYUNGKOOK JEON ET AL, "Ion concentration polarization-based continuous separation device using electrical repulsion in the depletion region", SCIENTIFIC REPORTS, (20131219), vol. 3, no. 1, doi:10.1038/srep03483, pages 1 - 6, XP055373556 [A] 1-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep03483 | Internationale Recherche | [A]US2003094369 (TOLLEY H DENNIS [US], et al) [A] 1-18 * entire document *; | [A]US2015175447 (SENGUPTA ARUP [US], et al) [A] 1-18 * entire document *; | [PX]CA2909003 (LIANG CHENGUANG [CA]) [PX] 1-18* entire document *; | [A] - ABECASSIS et al., "Boosting migration of large particles by solute contrasts", Nature Materials, (20080817), vol. 7, no. 10, pages 785 - 789, XP055497525 [A] 1-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | [PX] - SHIN et al., "Membraneless water filtration using C02", Nature Communications, (20170502), vol. 8, no. 15181, pages 1 - 6, XP055497525 [PX] 1-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | Prüfung | US4533447 | vom Anmelder | US4533447 | - B. ABECASSISC. COTTIN-BIZONNEC. YBERTA. AJDARIL. BOCQUET, "Boosting Migration of Large Particles by Solute Contrasts", Nat. Mater., (20080000), vol. 7, doi:10.1038/nmat2254, pages 785 - 789, XP055497525 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nmat2254 | - HYUNGKOOK JEON et al., "Ion concentration polarization-based continuous separation device using electrical repulsion in the depletion region", SCIENTIFIC REPORTS, (20131201), vol. 3, no. 1, doi:10.1038/srep03483, pages 1 - 6, XP055373556 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep03483 |