EP3348175 - BECHER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.06.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.04.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 29.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seung HWA PNP Co., Ltd. 174-74 Mado-ro Docheok-myeon Gwangju-si, Gyeonggi-do 12818 / KR | [2018/29] | Erfinder | 01 /
CHOI, Ji Yoon A-1806, 262 Achasan-ro Gwangjin-gu Seoul 05065 / KR | 02 /
CHOI, Seo Young A-3505, 262 Achasan-ro Gwangjin-gu Seoul 05065 / KR | [2019/32] |
Frühere [2018/29] | 01 /
CHOI, Ji Yoon A-1806 262 Achasan-ro Gwangjin-gu Seoul 05065 / KR | ||
02 /
CHOI, Seo Young A-3505 262 Achasan-ro Gwangjin-gu Seoul 05065 / KR | Vertreter | Schmauder & Partner AG Patent- & Markenanwälte VSP Zwängiweg 7 8038 Zürich / CH | [2018/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17851922.9 | 26.09.2017 | [2018/29] | WO2017KR10651 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20160129749 | 07.10.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160129749 | KR20160166513 | 08.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160166513 | [2018/29] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018066866 | Datum: | 12.04.2018 | Sprache: | KO | [2018/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3348175 | Datum: | 18.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3348175 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.04.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2018 | Klassifikation | IPC: | A47G19/22, B65D25/34, B65D81/38 | [2018/29] | CPC: |
A47G19/2288 (EP,US);
A47G19/2205 (KR);
A47G23/0216 (US);
B65D25/34 (EP,KR,US);
B65D81/38 (EP,KR,US);
B65D81/3869 (EP,US);
A47G2400/12 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BECHER | [2018/29] | Englisch: | CUP | [2018/29] | Französisch: | GOBELET | [2018/29] | Eintritt in die regionale Phase | 28.03.2018 | Übersetzung eingereicht | 28.03.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.03.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 28.03.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.03.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/29] | 28.03.2018 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.05.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 12.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.04.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.04.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/17] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil nicht der Wunsch geäußert wurde, die Anmeldung aufrechtzuerhalten | 27.06.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 27.06.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.07.2019 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.09.2017 | AL | 20.05.2020 | AT | 20.05.2020 | CY | 20.05.2020 | CZ | 20.05.2020 | DK | 20.05.2020 | EE | 20.05.2020 | ES | 20.05.2020 | FI | 20.05.2020 | HR | 20.05.2020 | IT | 20.05.2020 | LT | 20.05.2020 | LV | 20.05.2020 | MC | 20.05.2020 | MK | 20.05.2020 | MT | 20.05.2020 | NL | 20.05.2020 | PL | 20.05.2020 | RO | 20.05.2020 | RS | 20.05.2020 | SE | 20.05.2020 | SI | 20.05.2020 | SK | 20.05.2020 | SM | 20.05.2020 | TR | 20.05.2020 | BG | 20.08.2020 | NO | 20.08.2020 | GR | 21.08.2020 | IS | 20.09.2020 | PT | 21.09.2020 | IE | 26.09.2020 | LU | 26.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/28] | HU | 26.09.2017 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MC | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 26.09.2017 | |
AL | 20.05.2020 | ||
AT | 20.05.2020 | ||
CY | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
MT | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
TR | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
IE | 26.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
Frühere [2021/27] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
LU | 26.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SI | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
PL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SK | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 20.05.2020 | |
AT | 20.05.2020 | ||
CZ | 20.05.2020 | ||
DK | 20.05.2020 | ||
EE | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
IT | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 20.05.2020 | |
DK | 20.05.2020 | ||
ES | 20.05.2020 | ||
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RO | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
SM | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 20.05.2020 | |
FI | 20.05.2020 | ||
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
NL | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
BG | 20.08.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
RS | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 20.05.2020 | |
HR | 20.05.2020 | ||
LT | 20.05.2020 | ||
LV | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
GR | 21.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 20.05.2020 | |
LT | 20.05.2020 | ||
SE | 20.05.2020 | ||
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
PT | 21.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 20.05.2020 | |
NO | 20.08.2020 | ||
IS | 20.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 20.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]JPH11321936 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) [A] 1-3 * See paragraphs 100051. [0006], claim 1 and figure [ *; | [A]JP2004099079 (NIPPON PAPER PAK CO LTD) [A] 1-3* See paragraphs [0008]-[0013], claims 1, 2 and figure 2. *; | [A]JP3953992B (NIPPON DEKISHII K.K.) [A] 1-3 * See paragraph [0018], claim 1 and figure 2. *; | [A]KR101198092B (SON, Jin San) [A] 1-3 * See paragraphs [0015]-[0017] and figure 1. *; | [A]KR101200292B (MICHAEL HORAUF MASCHINENFABRIK GMBH.) [A] 1-3 * See paragraphs [0029], [0042[-[0046], claim 1 and figure 8. * | vom Anmelder | KR20010077172 |