EP3526844 - KATHODENAUFSCHLÄMMUNG FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.05.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GRST International Limited Unit 212, 2/F, Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong / CN | [2019/34] | Erfinder | 01 /
HO, Kam Piu Unit 212 2/F, Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / CN | 02 /
WANG, Ranshi Unit 212 2/F, Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / CN | 03 /
SHEN, Peihua No.1 Building No.19 Street Fengxiangyuan Phoenix City Xintang, Zengcheng Guangzhou Guangdong 511340 / CN | [2019/34] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/23] | Becker & Kurig Partnerschaft Patentanwälte PartmbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | ||
Frühere [2019/34] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17859484.2 | 29.09.2017 | [2019/34] | WO2017CN104239 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662406402P | 11.10.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662406402 P | [2019/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018068662 | Datum: | 19.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3526844 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.04.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3526844 | Datum: | 09.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 19.04.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M4/02, H01M4/04, H01M4/131, H01M4/1391, H01M10/0525, H01M4/13, H01M4/139, H01M4/62 | [2020/19] | CPC: |
H01M4/131 (EP,KR,US);
H01M4/623 (US);
H01M10/0525 (EP,KR,US);
H01M4/0404 (KR);
H01M4/0471 (KR);
H01M4/136 (KR);
H01M4/1391 (EP,KR,US);
H01M4/1397 (KR);
H01M4/621 (EP,US);
H01M4/622 (KR);
H01M4/625 (KR);
H01M4/663 (US);
H01M2004/021 (EP,US);
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/139 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2019/34] | H01M4/02, H01M4/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KATHODENAUFSCHLÄMMUNG FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIE | [2019/34] | Englisch: | CATHODE SLURRY FOR LITHIUM ION BATTERY | [2019/34] | Französisch: | BOUILLIE DE CATHODE POUR BATTERIE AU LITHIUM-ION | [2019/34] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 11.03.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/34] | 09.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.11.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.04.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.04.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.04.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.09.2017 | AL | 09.06.2021 | CY | 09.06.2021 | CZ | 09.06.2021 | EE | 09.06.2021 | HR | 09.06.2021 | LT | 09.06.2021 | LV | 09.06.2021 | MC | 09.06.2021 | MK | 09.06.2021 | MT | 09.06.2021 | RO | 09.06.2021 | RS | 09.06.2021 | SI | 09.06.2021 | SK | 09.06.2021 | SM | 09.06.2021 | BG | 09.09.2021 | GR | 10.09.2021 | LU | 29.09.2021 | IS | 09.10.2021 | PT | 11.10.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 29.09.2017 | |
AL | 09.06.2021 | ||
CY | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
MK | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
LU | 29.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 29.09.2017 | |
AL | 09.06.2021 | ||
CY | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
LU | 29.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 09.06.2021 | |
CY | 09.06.2021 | ||
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
LU | 29.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
LU | 29.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SI | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AL | 09.06.2021 | |
CZ | 09.06.2021 | ||
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
MC | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/10] | CZ | 09.06.2021 | |
EE | 09.06.2021 | ||
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
IS | 09.10.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/09] | CZ | 09.06.2021 | |
HR | 09.06.2021 | ||
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
RO | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SK | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
PT | 11.10.2021 | ||
Frühere [2022/07] | HR | 09.06.2021 | |
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
SM | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | HR | 09.06.2021 | |
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
RS | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | HR | 09.06.2021 | |
LT | 09.06.2021 | ||
LV | 09.06.2021 | ||
BG | 09.09.2021 | ||
GR | 10.09.2021 | ||
Frühere [2021/47] | LT | 09.06.2021 | |
BG | 09.09.2021 | ||
Frühere [2021/46] | LT | 09.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2015194664 (SAKA HIDEYUKI [JP], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0074] , [0075] *; | [XI]WO2016017066 (ZEON CORP [JP]) [X] 1,3-8,10,12,14,15 * abstract * [I] 2,9,11,13; | [A]US2016285102 (SHITABA JUNPEI [JP], et al) [A] 1-15* paragraph [0072]; example 1 *; | [P]EP3176855 (ZEON CORP [JP]) [P] * paragraphs [0197] , [0198] * |