EP3540784 - SCHOTTKY-BARRIERE-DIODE UND ELEKTRONISCHE SCHALTUNG DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, IT, SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TDK Corporation 2-5-1, Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103-6128 / JP | [2019/38] | Erfinder | 01 /
HIRABAYASHI, Jun c/o TDK Corporation 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-6128 Tokyo / JP | 02 /
MATSUO, Yutaka c/o TDK Corporation 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-6128, Tokyo / JP | 03 /
FUJITA, Minoru c/o TDK Corporation 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-6128, Tokyo / JP | 04 /
ARIMA, Jun c/o TDK Corporation 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-6128, Tokyo / JP | [2019/38] | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2019/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17869159.8 | 11.09.2017 | [2019/38] | WO2017JP32612 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20160218652 | 09.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2016218652 | [2019/38] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018088018 | Datum: | 17.05.2018 | Sprache: | JA | [2018/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3540784 | Datum: | 18.09.2019 | Sprache: | EN | [2019/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3540784 | Datum: | 16.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.05.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2020 | Klassifikation | IPC: | H01L29/872, H01L21/28, H01L29/41, H01L29/47, H01L29/06, H01L29/24, H01L29/417 | [2020/21] | CPC: |
H01L29/872 (EP,US);
H01L21/02414 (US);
H01L21/02565 (US);
H01L21/02576 (US);
H01L21/02631 (US);
H01L21/28 (EP,US);
H01L29/0657 (EP);
H01L29/24 (EP);
H01L29/41 (US);
H01L29/417 (EP);
H01L29/47 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP);
H01L2924/10158 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2019/38] | H01L29/872, H01L21/28, H01L29/41, H01L29/47 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHOTTKY-BARRIERE-DIODE UND ELEKTRONISCHE SCHALTUNG DAMIT | [2019/38] | Englisch: | SCHOTTKY BARRIER DIODE AND ELECTRONIC CIRCUIT PROVIDED WITH SAME | [2019/38] | Französisch: | DIODE À BARRIÈRE DE SCHOTTKY ET CIRCUIT ÉLECTRONIQUE POURVU DE CETTE DERNIÈRE | [2019/38] | Eintritt in die regionale Phase | 06.06.2019 | Übersetzung eingereicht | 06.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.06.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 06.06.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.06.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/38] | 10.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.08.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.01.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 17.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.04.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 20.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 16.08.2023 | CZ | 16.08.2023 | DK | 16.08.2023 | EE | 16.08.2023 | ES | 16.08.2023 | FI | 16.08.2023 | HR | 16.08.2023 | IT | 16.08.2023 | LT | 16.08.2023 | LV | 16.08.2023 | MC | 16.08.2023 | NL | 16.08.2023 | PL | 16.08.2023 | RO | 16.08.2023 | RS | 16.08.2023 | SE | 16.08.2023 | SI | 16.08.2023 | SK | 16.08.2023 | SM | 16.08.2023 | IE | 11.09.2023 | LU | 11.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | FR | 16.10.2023 | NO | 16.11.2023 | GR | 17.11.2023 | IS | 16.12.2023 | PT | 18.12.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
MC | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
IE | 11.09.2023 | ||
LU | 11.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
FR | 16.10.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
MC | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
IE | 11.09.2023 | ||
LU | 11.09.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
MC | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
LU | 11.09.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
LU | 11.09.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
EE | 16.08.2023 | ||
ES | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SK | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 16.08.2023 | |
CZ | 16.08.2023 | ||
DK | 16.08.2023 | ||
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RO | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 16.08.2023 | |
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
SM | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 16.08.2023 | |
FI | 16.08.2023 | ||
HR | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
LV | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
PL | 16.08.2023 | ||
RS | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
PT | 18.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 16.08.2023 | |
FI | 16.08.2023 | ||
LT | 16.08.2023 | ||
NL | 16.08.2023 | ||
SE | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | ||
IS | 16.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 16.08.2023 | |
NL | 16.08.2023 | ||
NO | 16.11.2023 | ||
GR | 17.11.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2006156658 (TOSHIBA CORP) [Y] 1,2,4,6,7 * Fig. 1 and related text *; | [Y]JP2009182217 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [Y] 2,4-11 * paragraphs [0031] - [0037]; figures 1-5 *; | [Y]JP2013201413 (ROHM CO LTD) [Y] 1-7,11 * Fig. 2, 8 and related text *; | [Y]US2015076520 (TSUJI TAKASHI [JP], et al) [Y] 1-7* Fig. 5 and related text *; | [YD]JP2016031953 (TAMURA SEISAKUSHO KK, et al) [YD] 1-11 * paragraphs [0033] - [0071]; figures 1-3 * | Internationale Recherche | [Y]JP2002170963 (SANKEN ELECTRIC CO LTD) [Y] 1-7, 11 * , paragraphs [0011], [0020] to [0021], [0028], [0031] to [0034], [0072] to [0073]; fig. 1 to 3 (Family: none) *; | [A]JP2010182958 (SEIKO INSTR INC) [A] 8-10* , paragraphs [0008], [0013], [0017] to [0018]; fig. 1 (Family: none) *; | [Y]JP2013102081 (TAMURA SEISAKUSHO KK) [Y] 1-7, 11 * , paragraphs [0014], [0043] to [0046]; fig. 1 & US 2014/0332823 A1 paragraphs [0045], [0072] to [0075]; fig. 1 & EP 2779242 A1 & WO 2013/069728 A1 & TW 201338155 A & CN 103918082 A & KR 10-2014-0095080 A *; | [A]JP2013201413 (ROHM CO LTD) [A] 8-10 * , paragraphs [0005] to [0006], [0029] to [0034]; fig. 2, 5 (Family: none) * | vom Anmelder | JP2016031953 |