Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10840384 | Globale Akte | 17.11.2020 | B2 | US2020058804 | 20.02.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2017JP32612 | 11.09.2017 | JP2016218652 | 09.11.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN109923678B | Globale Akte | 31.01.2023 | B | CN109923678 | 21.06.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2017JP32612 | 11.09.2017 | JP2016218652 | 09.11.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3540784 | Globale Akte | 16.08.2023 | B1 | EP3540784 | 20.05.2020 | A4 | EP3540784 | 18.09.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2017JP32612 | 11.09.2017 | JP2016218652 | 09.11.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2018088018 | Globale Akte | 17.05.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2016218652 | 09.11.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6812758B | Globale Akte | 13.01.2021 | B2 | JP2018078177 | 17.05.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2016218652 | 09.11.2016 |