EP3545574 - ANODENAUFSCHLÄMMUNG FÜR SEKUNDÄRBATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.08.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.11.2022 [2022/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GRST International Limited Unit 212, 2/F, Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong / CN | [2019/40] | Erfinder | 01 /
HO, Kam Piu Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | 02 /
WANG, Ranshi Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | 03 /
SHEN, Peihua No.1 Building No.19 Street Fengxiangyuan Phoenix City, Xintang, Zengcheng Guangzhou Guangdong 511340 / CN | 04 /
JIANG, Yingkai Unit 212, 2/F Photonics Centre No. 2 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin New Territories Hong Kong / HK | [2019/40] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/40] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17873110.5 | 17.11.2017 | [2019/40] | WO2017CN111632 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662425619P | 23.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662425619 P | [2019/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018095283 | Datum: | 31.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3545574 | Datum: | 02.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.05.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 31.05.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M4/36, H01M4/13, H01M4/139, H01M4/38, H01M4/587, H01M4/62, H01M10/052 | [2020/26] | CPC: |
H01M4/625 (EP,KR,US);
H01M4/133 (KR);
H01M10/052 (EP,KR,US);
H01M10/0525 (US);
H01M4/13 (EP,US);
H01M4/134 (KR);
H01M4/139 (EP,US);
H01M4/1391 (US);
H01M4/1393 (KR,US);
H01M4/1395 (KR,US);
H01M4/364 (EP,KR,US);
H01M4/386 (EP,KR,US);
|
Frühere IPC [2019/40] | H01M4/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANODENAUFSCHLÄMMUNG FÜR SEKUNDÄRBATTERIE | [2019/40] | Englisch: | ANODE SLURRY FOR SECONDARY BATTERY | [2019/40] | Französisch: | BOUILLIE D'ANODE POUR BATTERIE SECONDAIRE | [2019/40] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 23.04.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/40] | 12.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/44] | 23.06.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2022/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2021 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]US2012081838 (COSTANTINO HENRY R [US], et al) [I] 1,2,13,15 * paragraphs [0008] , [0 47] , [0 76] , [0 84] - [0086] - [0 90] , [0 93] , [ 157 ] - [ 160] - [ 207] , [ 221] - [0225] * * claims 1, 2, 12, 30, 58 * [A] 3-12,14; | [A]GB2529411 (NEXEON LTD [GB]) [A] 1* claim 1 *; | [L]EP3545569 (GRST INT LTD [CN]) [L] 1-15 * claims 1-20 *; | [A] - CHAO ET AL, "Preparation and characterization of carbon cryogel (CC) and CC-SiO composite as anode material for lithium-ion battery", ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20071223), vol. 53, no. 9, ISSN 0013-4686, pages 3468 - 3473, XP022461313 [A] 1 * the whole document * |