EP3550943 - VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG EINER LEITERPLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ULVAC, Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi, Kanagawa 253-8543 / JP | [2019/41] | Erfinder | 01 /
SATO Muneyuki c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | 02 /
MORIKAWA Yasuhiro c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | 03 /
SUZUKI Minoru c/o ULVAC Inc. 2500 Hagisono Chigasaki-shi Kanagawa 253-8543 / JP | [2019/41] | Vertreter | Zacco GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [2019/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17875378.6 | 30.11.2017 | [2019/41] | WO2017JP43062 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20160235054 | 02.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2016235054 | [2019/41] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018101404 | Datum: | 07.06.2018 | Sprache: | JA | [2018/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3550943 | Datum: | 09.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.06.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2020 | Klassifikation | IPC: | H05K3/26, H05K3/00, H05K3/46 | [2019/41] | CPC: |
H05K3/4673 (EP);
H05K3/26 (EP,KR);
H05K3/0041 (EP,US);
H05K3/467 (US);
H05K2201/0376 (EP);
H05K2203/095 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG EINER LEITERPLATTE | [2019/41] | Englisch: | METHOD FOR PROCESSING WIRING BOARD | [2019/41] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'UN TABLEAU DE CONNEXIONS | [2019/41] | Eintritt in die regionale Phase | 21.12.2018 | Übersetzung eingereicht | 21.12.2018 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.12.2018 | Recherchengebühr entrichtet | 21.12.2018 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.12.2018 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.12.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2019/41] | 26.01.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/26] | 16.02.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6150074 (SHIMOTO TADANORI [JP], et al) [A] 1-6 * figures 2,4 * * column 7, lines 5-11,50-59 * * column 8, lines 1-24,33-37 *; | [Y]US2009229872 (TAKAIKE EIJI [JP]) [Y] 1-5 * figures 7,8,23,24 * * paragraphs [0076] , [0106] - [0108] - [0160] - [0163] *; | [Y]JP2010001543 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5* paragraphs [0007] , [0 12] * | Internationale Recherche | [YA]JP2009224616 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5 * , paragraphs [0120]-[0131], fig. 20-27 & US 2009/0229872 A1, paragraphs [0156]-[0167], fig. 20-27 * [A] 6; | [YA]JP2010001543 (SHINKO ELECTRIC IND CO) [Y] 1-5 * , paragraphs [0007], [0012] (Family: none) *[A] 6 |