19.06.2024 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
07.06.2024 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
07.06.2024 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
07.06.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
07.06.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
07.06.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] |
11.12.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.11.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.10.2022 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
29.06.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
24.06.2022 |
Erster Prüfungsbericht |
|
10.12.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.01.2021 |
Änderung durch den Anmelder |
|
18.12.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.06.2020 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
19.06.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
19.06.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
21.02.2020 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
21.02.2020 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
18.12.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
02.12.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.09.2019 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] |
13.09.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] |
30.08.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.08.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.07.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.07.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
12.07.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.07.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
29.05.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.07.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.06.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|