Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 20.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 09.07.2019 | Recherchengebühr entrichtet | | 09.07.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 09.07.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 16.10.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20190709 | | Datum des Ereignisses: | 16.10.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Datum des Ereignisses: | 16.10.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 25.03.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 79/02 20060101ALN20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 85/80 20060101ALN20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 33/04 20060101ALN20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20200619 | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 31/22 20060101ALI20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C12Q 1/04 20060101ALI20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 22.07.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 21/80 20060101AFI20200615BHEP | | Datum des Ereignisses: | 25.03.2020 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2019 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Datum des Ereignisses: | 24.06.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Datum des Ereignisses: | 27.07.2022 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20220628 | | Datum des Ereignisses: | 19.06.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 19.06.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Datum des Ereignisses: | 03.06.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R079 | Code Expl.: | AMENDMENT OF IPC MAIN CLASS | Free Format Text: | PREVIOUS MAIN CLASS: B65D0079020000 | IPC CLASSIFICATION: | G01N0021800000 | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 21/80 20060101AFI20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 31/22 20060101ALI20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C12Q 1/04 20060101ALI20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G01N 33/04 20060101ALN20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 85/80 20060101ALN20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 10.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | B65D 79/02 20060101ALN20240603BHEP | | Datum des Ereignisses: | 17.07.2024 | | Beschreibung des Ereignisses: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20240620 | |