EP3551548 - VORRICHTUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG DER LEBENSMITTELFRISCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2019/42] | VORRICHTUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG DER LEBENSMITTELFRISCHE UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON | ||
[2024/28] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Granevitze, Zur Menachem Begin 18B Mazkeret Batya 7683965 / IL | [2019/42] | Erfinder | 01 /
MAGNES, Ben-Zion 15 Meitar Street 8502500 Meitar / IL | 02 /
GRANEVITZE, Zur Menachem Begin 18B Mazkeret Batya 7683965 / IL | [2019/42] | Vertreter | Straus, Alexander, et al 2K Patent- und Rechtsanwälte Bajuwarenring 14 82041 Oberhaching / DE | [N/P] |
Frühere [2019/42] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17884792.7 | 17.12.2017 | [2019/42] | WO2017IL51355 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201662435864P | 19.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662435864 P | [2019/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018116294 | Datum: | 28.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3551548 | Datum: | 16.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.06.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | IL | 28.06.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.06.2020 | Klassifikation | IPC: | G01N21/80, G01N31/22, C12Q1/04, // G01N33/04, B65D85/80, B65D79/02 | [2020/30] | CPC: |
C12Q1/04 (EP,IL);
G01N21/78 (IL);
B65D25/54 (US);
B65D79/02 (EP,IL);
B65D85/80 (EP,IL,US);
G01N21/80 (EP,IL,US);
G01N31/221 (EP);
G01N33/04 (EP,IL,US);
B65D2203/12 (US);
G01N33/12 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2019/42] | B65D79/02, B65D85/80, G01N33/02, G01N33/50, G01N21/78 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG DER LEBENSMITTELFRISCHE | [2024/28] | Englisch: | DEVICES FOR MONITORING FOOD FRESHNESS | [2024/28] | Französisch: | DISPOSITIFS POUR SURVEILLER LA FRAÎCHEUR DE PRODUITS ALIMENTAIRES | [2024/28] |
Frühere [2019/42] | VORRICHTUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG DER LEBENSMITTELFRISCHE UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON | ||
Frühere [2019/42] | DEVICES FOR MONITORING FOOD FRESHNESS AND METHODS OF USING SAME | ||
Frühere [2019/42] | DISPOSITIFS POUR SURVEILLER LA FRAÎCHEUR DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET PROCÉDÉS D'UTILISATION DE CEUX-CI | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 09.07.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/42] | 05.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2002151075 (CHEN NATALI [IL], et al); | [XI]US6495368 (WALLACH DONALD F H [US]); | [XI]US2008176273 (EDEN GIDEON [US], et al) | Internationale Recherche | [A]US6723285 (CHEN NATALI [IL], et al) [A] 1-39 * Abstract *; | [A]DE102004019427 (KARDA PROJEKTENTWICKLUNG UND B [DE]) [A] 1-39 * Abstract *; | [A]US2006057022 (WILLIAMS JOHN R [US], et al) [A] 1-39* Abstract *; | [X]US2010215878 (HURME EERO [FI], et al) [X] 39 * paragraphs [0012] and [0024] *; | [A]WO2014102556 (IDEAPOOL KFT [HU]) [A] 1-39 * Abstract * |