EP3559936 - MEHRSCHICHTIGE ANZEIGE MIT NÄHERUNGSSENSOR- UND TIEFENVERÄNDERNDEN SCHNITTSTELLENELEMENTEN UND/ODER ZUGEHÖRIGE VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.09.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2024 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aptiv Technologies AG Spitalstrasse 5 8200 Schaffhausen / CH | [2024/39] |
Frühere [2024/18] | Für alle benannten Staaten Aptiv Technologies AG Pestalozzistrasse 2 8200 Schaffhausen / CH | ||
Frühere [2022/24] | Für alle benannten Staaten Aptiv Technologies Limited The Financial Services Centre Bishop's Court Hill St. Michael / BB | ||
Frühere [2019/44] | Für alle benannten Staaten Pure Depth Limited Level 2, 5 Broadway New Market Auckland 1023 / NZ | Erfinder | 01 /
MANS, Richard N. 3 Ngaruawahia Road Ngaruawahia 3720 / NZ | 02 /
NG, Sok-Mung 6A Waratah Street Birkenhead Auckland 0626 / NZ | [2019/44] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [2019/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17887023.4 | 18.12.2017 | [2019/44] | WO2017IB58075 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201615393297 | 29.12.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201615393297 | [2019/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018122674 | Datum: | 05.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3559936 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.07.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.07.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.07.2020 | Klassifikation | IPC: | G09G5/00, G06F3/00, G06F3/038 | [2019/44] | CPC: |
G06F3/017 (EP,US);
G09G3/003 (US);
G06F3/04815 (EP,US);
G06F3/04883 (US);
G06F3/04845 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSCHICHTIGE ANZEIGE MIT NÄHERUNGSSENSOR- UND TIEFENVERÄNDERNDEN SCHNITTSTELLENELEMENTEN UND/ODER ZUGEHÖRIGE VERFAHREN | [2019/44] | Englisch: | MULTI-LAYER DISPLAY INCLUDING PROXIMITY SENSOR AND DEPTH-CHANGING INTERFACE ELEMENTS, AND/OR ASSOCIATED METHODS | [2019/44] | Französisch: | AFFICHEUR MULTICOUCHE COMPRENANT UN CAPTEUR DE PROXIMITÉ ET DES ÉLÉMENTS D'INTERFACE DE CHANGEMENT DE PROFONDEUR, ET/OU PROCÉDÉS ASSOCIÉS | [2019/44] | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 23.07.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/44] | 03.03.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 14.05.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.08.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.01.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 14.05.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.05.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2011082620 (SMALL EVAN [US], et al); | [Y]WO2013015466 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al); | [A]US2014062946 (GRAUMANN DAVID L [US], et al); | [XYI]US2016049109 (ENGEL GABRIEL DAMON [NZ], et al); | [E]WO2018041489 (VOLKSWAGEN AG [DE]); | [E]WO2018122670 (PURE DEPTH LTD [NZ]) | Internationale Recherche | [A]US2003137469 (HANSEN JILL ANN [US], et al); | [A]US2011054785 (WOOD MICHAEL WESLEY [US], et al); | [Y]US2011157040 (KASHIO HIROKAZU [JP]); | [Y]US2011164047 (PANCE ALEKSANDAR [US]); | [A]US8630741 (MATSUOKA YOKY [US], et al); | [Y]WO2015042048 (AMAZON TECH INC [US]); | [Y]US2016127775 (ZILBERSTEIN KARIN [US], et al) | vom Anmelder | WO9942889 | WO9944095 | US2011082620 | US2011310121 | US2012056989 | WO2013015466 | US2014062946 | US8711058 | US2015363070 | US2016049109 | WO2018041489 | WO2018122670 |