EP3576481 - DATENÜBERTRAGUNGSVERFAHREN UND BENUTZERGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/49] | Erfinder | 01 /
LI, Xiaocui Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
XU, Kai Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/49] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2019/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17897875.5 | 12.06.2017 | [2019/49] | WO2017CN87882 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201710109477 | 27.02.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201710109477 | [2019/49] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018152985 | Datum: | 30.08.2018 | Sprache: | ZH | [2018/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3576481 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3576481 | Datum: | 26.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 30.08.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W74/08 | [2019/49] | CPC: |
H04W74/0808 (EP,US);
H04L5/0053 (US);
H04W72/0446 (US);
H04W72/0453 (US);
H04W72/23 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DATENÜBERTRAGUNGSVERFAHREN UND BENUTZERGERÄT | [2019/49] | Englisch: | DATA TRANSMISSION METHOD AND USER EQUIPMENT | [2019/49] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE DONNÉES, ET ÉQUIPEMENT D'UTILISATEUR | [2019/49] | Eintritt in die regionale Phase | 28.08.2019 | Übersetzung eingereicht | 28.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.08.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 28.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/49] | 07.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.04.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.04.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.04.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.06.2017 | AL | 26.05.2021 | AT | 26.05.2021 | CY | 26.05.2021 | CZ | 26.05.2021 | DK | 26.05.2021 | EE | 26.05.2021 | ES | 26.05.2021 | FI | 26.05.2021 | HR | 26.05.2021 | IT | 26.05.2021 | LT | 26.05.2021 | LV | 26.05.2021 | MC | 26.05.2021 | MK | 26.05.2021 | MT | 26.05.2021 | NL | 26.05.2021 | PL | 26.05.2021 | RO | 26.05.2021 | RS | 26.05.2021 | SE | 26.05.2021 | SI | 26.05.2021 | SK | 26.05.2021 | SM | 26.05.2021 | IE | 12.06.2021 | LU | 12.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | FR | 26.07.2021 | BG | 26.08.2021 | NO | 26.08.2021 | GR | 27.08.2021 | IS | 26.09.2021 | PT | 27.09.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 12.06.2017 | |
AL | 26.05.2021 | ||
AT | 26.05.2021 | ||
CY | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
IT | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
MK | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 12.06.2017 | |
AL | 26.05.2021 | ||
AT | 26.05.2021 | ||
CY | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
IT | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CY | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
IT | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
IT | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SI | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 26.05.2021 | |
AT | 26.05.2021 | ||
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
FR | 26.07.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
IE | 12.06.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
MC | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
LU | 12.06.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
EE | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RO | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SK | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 26.05.2021 | |
CZ | 26.05.2021 | ||
DK | 26.05.2021 | ||
ES | 26.05.2021 | ||
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
SM | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
NL | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
PL | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
RS | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
IS | 26.09.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
PT | 27.09.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
HR | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
LV | 26.05.2021 | ||
SE | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
NO | 26.08.2021 | ||
GR | 27.08.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | ||
BG | 26.08.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 26.05.2021 | |
FI | 26.05.2021 | ||
LT | 26.05.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2012106843 (RENESAS MOBILE CORP [JP], et al) [X] 1,7,14,15 * page 17, lines 3-23 * [A] 2-6,8-13; | [XAYI]US2014362780 (MALLADI DURGA PRASAD [US], et al) [X] 1,7,14,15 * paragraphs [0094] - [0098] - [ 106] - [0108]; figures 4, 6A * [A] 2,5,6,8,12,13 [Y] 9-11 [I] 3,4; | [XA]WO2016072685 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2,7,8,14,15 * figure 3 * [A] 3-6,9-13; | [XAY]WO2016167623 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2,7,8,14,15 * figure 23 * [A] 3-6,12,13 [Y] 9-11; | US2018110057 [ ] (PARK JONGHYUN [KR], et al) [ ] * paragraphs [0595] - [0599] - [ 622] , [ 636] , [ 637]; figure 23 *; | [E]EP3357183 (QUALCOMM INC [US]) [E] 1,7,15* paragraphs [0043] , [0 48] , [0 52] , [0 56] , [0 58] , [0 61] , [0 65] *; | US2018310332 [ ] (AHN JOONKUI [KR], et al) [ ] * paragraphs [0008] , [0 76]; figure 3 * | Internationale Recherche | [A]US2009207747 (KIM EUI JIK [KR], et al)[A] 1-20; | [A]US2011103352 (WENTINK MAARTEN MENZO [NL]) [A] 1-20; | [XY]CN105379399 (QUALCOMM INC) [X] 1, 3-5, 7-10, 12-14, 16-20 [Y] 2, 6, 11, 15; | [Y]CN106453181 (ZTE CORP) [Y] 2, 6, 11, 15 | vom Anmelder | CN201710109477 |