EP3619994 - TECHNIKEN ZUR KOMMUNIKATION VON STRAHLINFORMATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.02.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Erfinder | 01 /
LI, Yu Ngok c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
GAO, Bo c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
CHEN, Yijian c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
XIAO, Huahua c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 05 /
LU, Zhaohua c/o ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17908238.3 | 05.05.2017 | [2020/11] | WO2017CN83348 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018201495 | Datum: | 08.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3619994 | Datum: | 11.03.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.11.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 08.11.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.02.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04J11/00, H04B7/0404 | [2020/13] | CPC: |
H04J11/0036 (EP,CN);
H04B17/345 (CN,US);
H04L25/0224 (CN,US);
H04B17/364 (CN,US);
H04B7/0404 (EP,CN);
H04B7/0626 (CN,US);
H04B7/06966 (EP);
H04B7/0802 (CN,US);
H04B7/0857 (CN,US);
H04B7/0888 (CN,US);
H04J11/00 (EP,CN);
H04L25/0204 (CN,US);
|
Frühere IPC [2020/11] | H04W72/04, H04J11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TECHNIKEN ZUR KOMMUNIKATION VON STRAHLINFORMATIONEN | [2020/11] | Englisch: | TECHNIQUES FOR COMMUNICATING BEAM INFORMATION | [2020/11] | Französisch: | TECHNIQUES DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS DE FAISCEAU | [2020/11] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 05.12.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/11] | 23.09.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.08.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2015036621 (SHIN JOON WOO [KR]) [X] 1-3,11-13,15 * paragraph [0019] * * paragraph [0106] - paragraph [0120] * * paragraph [0135] * * table 3 * * figure 4 *[I] 4-10,14; | [XAI]US2015215061 (TSAI LUNG-SHENG [TW], et al) [X] 1-3,11,12,15 * paragraph [0039] - paragraph [0049] * * figures 7, 8 * [A] 13 [I] 4-10,14 | Internationale Recherche | [A]WO2015115991 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]CN104995863 (ERICSSON TELEFON AB L M) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]CN105792373 (CHINA ACADEMY TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY) [A] 1-32 * the whole document *; | [A]US2016262161 (LI SHAOHUA [CN], et al) [A] 1-32 * claims 1, 16, and description, paragraphs [0045]-[0094] *; | [A]CN106464322 (MEDIATEK INC) [A] 1-32* the whole document * | vom Anmelder | US2015036621 | US2015215061 |