EP3630664 - ANORDNUNG IN EINEM AUFZUG ZUM ANHALTEN EINER UNKONTROLLIERTEN BEWEGUNG DER AUFZUGSKABINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.03.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2020/15] | Erfinder | 01 /
KATTAINEN, Ari c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 02 /
R S NEN, Matti c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | 03 /
HAAPANIEMI, Markku c/o KONE Corporation Kartanontie 1 00330 Helsinki / FI | [2020/15] | Vertreter | K & H Bonapat Patentanwälte Koch · von Behren & Partner mbB Donnersbergerstraße 22A 80634 München / DE | [2020/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17910529.1 | 23.05.2017 | [2020/15] | WO2017FI50386 | Anmeldesprache | FI | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018215688 | Datum: | 29.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3630664 | Datum: | 08.04.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.11.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3630664 | Datum: | 05.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | FI | 29.11.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.2020 | Klassifikation | IPC: | B66B5/16, B66B5/04 | [2020/15] | CPC: |
B66B5/16 (EP);
B66B5/24 (EP,US);
B66B5/04 (US);
B66B5/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNG IN EINEM AUFZUG ZUM ANHALTEN EINER UNKONTROLLIERTEN BEWEGUNG DER AUFZUGSKABINE | [2020/15] | Englisch: | ARRANGEMENT IN AN ELEVATOR FOR STOPPING UNCONTROLLED MOVEMENT OF THE ELEVATOR CAR | [2020/15] | Französisch: | AGENCEMENT DANS UN ASCENSEUR POUR ARRÊTER UN MOUVEMENT NON CONTRÔLÉ DE LA CABINE D'ASCENSEUR | [2020/15] | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 10.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/15] | 14.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.09.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.05.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US598151 ; | [X]FR2380928 (SELTRUST ENG LTD [GB]); | [XI]US6216826 (BOTZET MICHAEL JOHN [US]); | [XI]US7296661 (PETRICIO YAKSIC DAVOR [CL]); | [X]CN203582224U (LIU YEXIONG) | Internationale Recherche | [XA]KR20070046286 (KIM YOUNG TAEG [KR]) | Prüfung | WO2009078844 | vom Anmelder | US598151 | US6216826 | KR20070046286 | US7296661 | WO2009078844 | CN203582224U |